Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-06-22 - 2009-02-20
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2005-12-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2007-06-22 - 2010-02-26
Orhei, str. Susleni, 19 |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2017-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 69 |
||
Administrator |
2007-06-27 - 2009-05-08
Şoldăneşti, str. Păcii, 27, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2007-07-03 - 2009-04-15
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2003-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 36/2 |
||
Administrator |
1992-11-17 - 2017-03-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 9 |
||
Administrator |
1996-11-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
1996-06-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 68/1 |
||
Administrator |
2004-07-12 - 2014-08-08
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2007-06-26 - 2010-03-12
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2017-04-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 25 |
||
Administrator |
2007-07-09
Orhei, str. Lupu Vasile, 99 |
||
Administrator |
1997-07-29 - 2011-01-28
Hînceşti, str. Florilor, 9 |
||
Administrator |
2007-06-27 - 2009-07-24
Orhei, str. Zemţov Piotr, 46 |
||
Administrator |
2009-04-14 - 2020-09-15
Anenii Noi, Varniţa, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
2007-06-29
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2007-07-04 - 2008-11-28
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2007-07-04
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2007-07-04
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2011-07-22
Orhei, str. Fierarilor, 7 |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2011-07-22
Orhei, str. Fierarilor, 7 |
||
Administrator |
2007-07-03 - 2011-02-14
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2007-08-01
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 51 |
||
Administrator |
2020-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Banatului, 113 |
||
Administrator |
1997-09-15 - 2007-10-09
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
1998-02-12
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 6, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-11-28 - 2007-10-05
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2005-12-09 - 2016-01-13
Cahul, str. Caragiale I.L., 41, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-02-24 - 2017-09-25
Orhei, str. Şoimarul, 3, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2017-09-25
Orhei, str. Eliberării, 88 |
||
Administrator |
2007-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 31 A, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2007-07-06 - 2021-10-18
Şoldăneşti, str. Păcii, 29, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1993-01-18 - 2017-09-25
Orhei, str. Negruzzi C., 117, ap.(of.) 33 |