Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-07-06
Orhei, str. 31 August, 127 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2017-07-31
Briceni, Lipcani, str. Voitovici, 8 |
||
Administrator |
2007-07-24
Şoldăneşti, str. 31 August, 26 |
||
Administrator |
1994-12-26 - 2007-10-30
Orhei, str. Lupu Vasile, 29, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-04-07
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2007-07-11 - 2021-10-04
Orhei, Cucuruzeni |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1997-10-16
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
2007-07-13 - 2023-02-16
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2007-07-25
Rezina, str. Pirogov Vladimir, 3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1992-05-21 - 2017-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/2, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
1997-02-20 - 2007-09-28
Orhei, str. Sadoveanu M., 28/40 |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2017-12-20
Bălţi, str. Cehov, 31/a, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2013-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 17/6, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2007-02-05
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2007-08-06 - 2011-12-26
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2014-08-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/2, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
2007-07-17
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2007-07-17 - 2021-10-18
Şoldăneşti, str. 31 August, 57 |
||
Administrator |
2007-07-18
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2007-07-18 - 2023-05-15
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2007-07-18 - 2021-10-18
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2009-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 27 Martie 1918, 8 |
||
Administrator |
2007-07-24 - 2011-12-09
Orhei, str. Călătorilor, 15, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2020-01-22
Orhei, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
1994-05-17 - 2018-05-08
Cahul, str. Sanatoriului, 18, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2019-05-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/5, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2007-07-26 - 2012-03-22
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1997-05-28 - 2017-07-31
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
2007-07-25
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2007-07-24
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2007-07-24 - 2024-01-03
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2010-10-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 8/1 |
||
Administrator |
1995-08-11
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
2007-07-30 - 2012-01-27
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2007-07-30 - 2022-02-18
Orhei, Susleni |