Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-04-23
Orhei, str. 31 August, 69 |
||
Administrator |
2017-11-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 80, ap.(of.) 108 |
||
Administrator |
2007-05-02
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1998-10-16 - 2011-01-27
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2007-04-19 - 2022-10-04
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2007-04-25 - 2012-04-05
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2000-04-17
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2007-04-28 - 2024-04-19
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
2011-07-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 33 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2017-07-31
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2013-04-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 600 |
||
Administrator |
1997-01-17 - 2011-02-16
Orhei, str. Mîndru Mihail, 44 |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2017-12-20
Bălţi, str. Bulgară, 156/2, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2011-06-23 - 2018-12-03
Rîşcani, Răcăria |
||
Administrator |
1996-02-09 - 2007-05-02
Rezina, str. Şciusev A., 13, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2022-09-22
Şoldăneşti, str. Jukov, 4, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2007-04-25 - 2011-03-18
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2007-05-04
Orhei, str. Căluşarilor, 29 |
||
Administrator |
2007-07-06
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1992-11-10 - 2017-09-25
Orhei, str. Eliberării, 80 |
||
Administrator |
1992-11-10 - 2017-09-25
Orhei, str. Iachir I., 17, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
1993-01-13 - 2007-10-26
Rezina, Pripiceni-Răzeşi |
||
Administrator |
2014-06-19 - 2021-07-22
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2007-05-10
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2014-06-25 - 2021-04-26
Şoldăneşti, str. Păcii, 28, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2004-07-09
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2007-04-28
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2012-03-05 - 2021-12-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 66, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1996-10-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L. pasaj, 48/2 |
||
Administrator |
2007-11-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 59 |
||
Administrator |
2004-07-13
Cantemir, Porumbeşti |
||
Administrator |
2007-06-26
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1996-04-06
Şoldăneşti, Curătura |
||
Administrator |
1996-01-25 - 2000-06-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 11/1, ap.(of.) 79 |