Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-06-06 - 2021-12-03
Şoldăneşti, Fuzăuca |
||
Administrator |
2007-06-01 - 2008-06-27
Orhei, str. Lazo S., 4/A, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2016-10-18
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2007-06-06
Rezina, Păpăuţi |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2011-10-25
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
1996-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 17/94 |
||
Administrator |
2007-06-21 - 2023-04-03
Rezina, Pripiceni-Răzeşi |
||
Administrator |
1992-07-13 - 2017-02-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 8/1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-06-28
Orhei, Piatra, str. Lazo Serghei, 76 |
||
Administrator Lichidator |
2007-06-21
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1997-04-16 - 2019-04-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5 |
||
Administrator |
1996-10-10 - 2007-08-10
Orhei, str. 31 August, 161 |
||
Administrator |
1995-09-28 - 2007-08-23
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 66 |
||
Administrator |
1993-05-07 - 2007-08-30
Orhei, str. Oziornaia, 45 |
||
Administrator |
1993-03-03 - 2017-09-25
Orhei, str. Lupu Vasile, 34 |
||
Administrator |
2007-06-12 - 2011-03-04
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2007-06-25
Orhei, str. Glavan Boris, 20 |
||
Administrator |
2014-01-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/3, ap.(of.) CёM |
||
Administrator |
1993-02-25 - 2017-09-25
Orhei, str. Costin Miron, 22, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-06-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 169 |
||
Administrator |
1993-02-25 - 2017-09-25
Orhei, str. Unirii, 21 |
||
Administrator |
1993-02-25 - 2017-09-25
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2007-06-14 - 2012-05-21
Orhei, str. Fedico, 44 |
||
Administrator |
1992-05-26 - 2017-03-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2007-06-14
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
2007-06-14
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2007-06-14
Şoldăneşti, str. Victoriei, 35 |
||
Administrator |
1995-11-23 - 2007-09-14
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2018-08-15
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
2019-05-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-06-19
Orhei, str. 31 August, 147 |
||
Administrator |
2007-06-21
Orhei, str. Stejarilor, 2/V, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-03-25 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii, 17 |
||
Administrator |
2007-06-22
Teleneşti, Coropceni |
||
Administrator |
2010-12-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 259/2 |