Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-02-02 - 2021-10-11
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
2013-11-13 - 2018-05-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 623 |
||
Administrator |
1995-12-21
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2006-10-09
Orhei, str. Iachir I., 4, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1992-08-26 - 2017-09-21
Orhei, str. Iachir I., 15, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1992-09-10 - 2007-07-24
Orhei, str. Fierarilor, 3 |
||
Administrator |
1997-03-13 - 2012-03-29
Orhei, str. Lazo S., 64 |
||
Administrator |
1993-05-12 - 1995-07-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 24 |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2019-03-27
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 38, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2006-01-31
Şoldăneşti, str. Regiei, 82 |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-08
Cahul, str. Griviţei şos., 5 |
||
Administrator |
1998-08-26 - 2006-05-30
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1996-03-11
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1996-05-21 - 2009-03-31
Şoldăneşti, str. Testemiţeanu N., 1 |
||
Administrator |
2006-01-31
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1999-08-20 - 2019-03-27
Bălţi, str. Tiraspol, 5, ap.(of.) 29 |
||
2017-10-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 93 |
|||
Administrator |
1997-02-18
Drochia, str. Burebista, 43 |
||
Administrator |
1997-07-28 - 2019-06-20
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
1997-10-20 - 2006-06-28
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
1993-03-09
Rezina, str. Lomonosov M., 176/A |
||
Lichidator Administrator |
1998-09-24 - 2021-01-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26A |
||
Administrator |
1998-02-02 - 2016-11-22
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 109 |
||
Administrator |
2006-01-31
Şoldăneşti, str. Văilor, 15 |
||
Administrator |
1993-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 6, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-12-22 - 2010-07-30
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 38 |
||
Administrator |
1994-09-22 - 2022-01-31
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2017-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 17, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2000-02-03
Soroca, Dubna |
||
Administrator |
2006-02-01 - 2008-10-22
Orhei, str. Negruzzi C., 30 |
||
Administrator |
2007-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 10/3, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2018-09-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/2, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2018-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/1, ap.(of.) 64 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-10-01 - 2016-11-29
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 122 |
||
Administrator |
1996-08-12 - 2009-10-12
Ocniţa, Sauca |