Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2019-07-04
Cimişlia, str. Popuşoi Ion, 28 |
||
Administrator |
1992-06-24 - 2017-09-21
Orhei, str. Eminescu M., 2, ap.(of.) 17 |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-30 - 2017-01-03
Glodeni, str. Cocoreanu Vasile |
||
Administrator |
2013-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Muşatinilor, 12/3, ap.(of.) 212 |
||
Administrator |
2018-10-17
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
2000-01-14 - 2019-03-27
Bălţi, str. Speranţei, 1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2006-05-02 - 2020-03-06
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 3, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2006-12-29
Leova, str. Sadoveanu M., 13 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2007-07-12
Leova, Iargara, str. Gorkii, 13 |
||
Administrator |
2002-07-11 - 2023-12-18
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
2003-11-27
Cahul, str. Valea Prutului, 8 |
||
Administrator |
1997-05-27 - 2019-03-27
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2019-09-17
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 55 |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2006-04-11
Orhei, str. Salciilor, 10 |
||
Administrator |
2013-02-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 16, ap.(of.) 160 |
||
Administrator |
1995-12-28 - 2006-12-20
Orhei, str. Eliberării, 190 |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-06 - 2018-03-03
Cahul, Chioselia Mare |
||
Administrator |
1997-03-19
Soroca, Rudi |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-25 - 2006-02-09
Orhei, str. <, 19, ap.(of.) 5 |
||
Lichidator Administrator |
1994-12-01 - 2006-02-09
Orhei, str. Sadoveanu M., 22 |
||
Administrator |
1992-10-29 - 2006-05-15
Orhei, str. Mitropolit Varlaam, 10, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2011-03-31
Orhei, Mitoc |
||
Lichidator Administrator |
1995-05-03 - 2006-02-09
Orhei, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2016-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 47/1 |
||
Lichidator Administrator |
1996-04-24 - 2006-02-09
Orhei, str. Dorobanţi, 128 |
||
Lichidator Administrator |
1996-02-14 - 2006-02-09
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2018-04-25 - 2024-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 546 |
||
Administrator |
2008-12-04 - 2019-03-27
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
1996-11-14 - 2006-02-09
Orhei, str. Fedico, 38 |
||
Administrator |
1999-02-02 - 2017-06-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9/4 |
||
Administrator |
2006-01-11
Şoldăneşti, str. Prieteniei, 7 |
||
Administrator |
1996-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iancu Avram, 32, ap.(of.) 2B |
||
Administrator |
2012-12-07
Ştefan Vodă, str. 31 August, 3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2020-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 17/17, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1996-09-25 - 2006-02-08
Rîbniţa |