Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2004-10-14 - 2016-12-26
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-10-20 - 2020-01-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 25 let Moldavii, 27 |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2023-06-21
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
1992-08-14 - 2006-04-25
Orhei, str. Şoimarul, 3, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1992-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eliade Mircea, 9 |
||
Administrator |
2006-02-07 - 2021-11-23
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2006-02-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 22/3, ap.(of.) 24 |
||
Lichidator Administrator |
2006-06-15 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/2, ap.(of.) 76 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-07-26 - 2007-11-05
Orhei, str. <, 21 |
||
Administrator |
1994-10-04 - 2007-11-14
Teleneşti, str. Viilor, 32 |
||
Administrator |
2006-02-22
Orhei, Step-Soci |
||
Lichidator Administrator |
2007-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1/6 |
||
Administrator |
2016-08-18 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 42/1, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2006-02-22
Rezina, str. Burebista, 26 |
||
Administrator |
2015-03-30
mun. Chişinău, Străisteni, str. Sfântul Mihail, 32 |
||
Administrator |
1997-09-11 - 2006-03-27
Rezina, str. Basarabiei, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-12-18 - 2006-02-20
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2006-02-20
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2007-09-26
Ocniţa, Otaci, str. Tineretului, 27 |
||
Administrator |
2013-01-23
Căuşeni, str. Trei Fîntîni, 8 |
||
Administrator |
2006-08-04
Străşeni, Gornoe |
||
Administrator |
2006-02-16 - 2011-12-16
Teleneşti, str. Donici A., 12 |
||
Administrator |
1999-08-18 - 2019-03-27
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 28 |
||
Administrator |
2004-12-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 11, ap.(of.) 119 |
||
Administrator |
2010-07-14
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2004-03-03
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1993-08-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2016-03-10
Bălţi, str. Komarov Vladimir, 11 |
||
Administrator |
2019-01-14
Floreşti, Gvozdova |
||
Administrator |
2009-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 15/2 |
||
Administrator |
2006-02-17
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2001-06-07
Şoldăneşti, Chipeşca |
||
Administrator |
2008-04-24
Briceni, str. 31 August 1989, 7, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1993-06-08
Rezina, Saharna Nouă |
||
Administrator |
1992-08-03
Rezina, str. 1 Mai, 9, ap.(of.) 21 |