Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1996-07-30 - 2006-08-14
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2018-07-10
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1993-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cireşilor, 5 |
||
Administrator |
2004-04-08 - 2011-04-22
Ocniţa, Mihălăşeni |
||
Administrator |
1992-11-03 - 2017-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 7 |
||
Administrator |
1995-10-24 - 2023-01-20
Leova, str. Coşbuc G., 1 |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2006-10-23
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2006-10-23
Basarabeasca, str. Frunze M., 18 |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2006-11-02
Leova, Iargara, str. Miciurin, 17 |
||
Administrator |
1993-04-12 - 1997-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 60/3 |
||
Administrator |
2004-05-13 - 2021-11-01
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2014-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 7 |
||
Lichidator Administrator |
2007-01-31 - 2020-11-04
Cahul, str. Trandafirilor, 20/A |
||
Administrator |
2004-04-07 - 2011-12-07
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2023-01-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91 |
||
Administrator |
2008-11-17
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2010-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 2/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1999-06-04 - 2019-03-27
Bălţi, str. Chişinăului, 74 |
||
Administrator |
2002-06-10 - 2007-11-15
Hînceşti, Buţeni |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-23 - 2007-11-15
Hînceşti, Buţeni |
||
Întreprinzător Individual BREAHNĂ FILIP Lichidator Administrator |
1993-11-26 - 2017-01-18
Ungheni, str. Gării piaţa |
||
Administrator |
2006-08-22 - 2012-04-24
Hînceşti, str. Livezilor, 78 |
||
Administrator |
1999-07-22 - 2008-12-15
Briceni, str. Livezilor, 1 |
||
Întreprinzător Individual RUSU DORIN Administrator provizoriu Administrator |
2003-08-13 - 2016-11-11
UTA Găgăuzia, Congaz, str. 28 Iunie, 4/A |
||
Administrator |
2014-11-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 39 |
||
Administrator |
2004-04-08
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1999-06-02 - 2019-03-27
Bălţi, str. Konev Ivan, 2, ap.(of.) 36 |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 54/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-04-14 - 2017-12-13
Leova, Cneazevca |
||
Administrator |
2004-04-13
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1995-06-19 - 2018-01-22
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1999-01-06 - 2016-11-10
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
1992-12-21 - 2017-07-10
Drochia, str. Libertăţii, 5, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2004-04-14 - 2017-12-12
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
2006-09-06
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 79 |