Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-06-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4 |
||
Întreprinderea Individuală ROTARU VALENTIN Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-06-01 - 2016-11-09
Străşeni, Negreşti |
||
Administrator |
2006-10-24
Leova, str. Ştefan cel Mare, 70 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1993-09-29 - 2006-10-10
Hînceşti, Lăpuşna, str. Kutuzov, 4 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1995-02-13 - 2006-10-10
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-26 - 2013-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
2004-05-05 - 2015-07-20
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
1994-06-28 - 2024-05-08
Rîşcani, str. Lermontov Mihail, 130 |
||
Administrator |
2004-05-05 - 2022-12-12
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-16 - 2016-12-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 9/3 |
||
Administrator |
2011-11-25 - 2022-10-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9 |
||
Administrator |
2004-05-13 - 2012-12-26
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
2012-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 34 |
||
Administrator |
2006-10-12 - 2009-06-26
Leova, Iargara, str. 31 August, 41 |
||
Administrator |
2012-01-03 - 2018-11-19
Criuleni, Bălţata |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1993-01-27 - 2006-10-16
Hînceşti, str. Tricolorului, 30 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1992-12-24 - 2006-10-16
Hînceşti, str. Libertăţii, 87 |
||
Administrator |
2006-10-12 - 2022-01-31
Basarabeasca, str. Puşkin A., 34/2 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1992-09-24 - 2006-10-16
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2019-03-27
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 47, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2006-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 |
||
Administrator |
2014-11-12
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sovetscaia, 4 |
||
Administrator |
2004-04-09 - 2023-05-15
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator Administrator |
2004-05-06
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2009-04-01 - 2015-08-11
Străşeni, Făgureni |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
2000-09-05 - 2006-10-19
Hînceşti, str. Industrială, 8 |
||
Administrator |
2011-08-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Decebal, 78 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1993-02-11 - 2006-10-19
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 75, ap.(of.) 3 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1993-06-04 - 2006-10-20
Hînceşti, Dahnovici |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-05 - 2016-01-22
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 2, ap.(of.) 38 |
||
Lichidator Administrator |
2006-08-17 - 2015-03-26
Bălţi, str. Zadnipru P., 30 |
||
Administrator |
2010-05-17
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1994-02-03 - 2020-11-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Komarov Vl., 8 |
||
Administrator |
2012-08-01 - 2024-08-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 13 |
||
Administrator |
2006-10-19
Hînceşti, str. Lazo S., 86 |