Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-11-06 - 2022-05-24
Bălţi, str. Bulgară, 116, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2007-10-31
Bălţi, str. Puşkin A., 27, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-04-06 - 2021-09-13
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
1997-09-22 - 2021-05-20
Bălţi, str. Hotin, 17 |
||
Administrator |
2007-11-05 - 2009-06-26
Bălţi, str. Kiev, 50, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2007-11-05 - 2010-03-02
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 14, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1997-04-30 - 2016-09-08
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2009-04-09
Bălţi, str. Dubăsari str-la, 31 |
||
Administrator |
2007-11-01 - 2009-01-22
Făleşti, Logofteni |
||
Administrator |
1996-10-30 - 2016-09-21
Glodeni, Ustia |
||
Lichidator Administrator |
1993-02-24 - 2017-02-21
Orhei, str. Iachir I., 31, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2010-06-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şolohov M., 12 |
||
Administrator |
2007-11-02 - 2011-03-16
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2009-06-19
Făleşti, Ciolacu Nou |
||
Administrator |
2007-11-06 - 2009-06-26
Glodeni, Camenca |
||
Administrator |
2007-11-06 - 2009-07-06
Bălţi, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-11-06
Glodeni, str. Decebal, 55, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
1994-02-28 - 2017-02-17
Orhei, str. Unirii, 146, ap.(of.) 29 |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-02 - 2017-02-20
Orhei, str. Nouă, 24 |
||
Administrator |
2004-02-05
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
2007-11-09
Bălţi, str. Şevcenko T., 91, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2007-11-05
Bălţi, str. Plopilor str-la, 9 |
||
Administrator |
2007-07-18 - 2014-03-05
Glodeni, str. Gogol, 10 |
||
Administrator |
1996-06-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 55 |
||
Administrator |
2007-11-16
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 1/A |
||
2002-10-23 - 2009-04-13
UTA Găgăuzia, Etulia |
|||
Administrator |
1993-08-24
Bălţi, str. Lupu Vasile, 1/B, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2007-11-05 - 2011-07-29
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2008-03-20 - 2018-01-25
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-11-07
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2015-01-06
Bălţi, str. Cahulului, 58, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2007-11-06 - 2012-03-27
Bălţi, str. Coroban Vasile, 6, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2007-11-06
Bălţi, str. 1 Mai, 29, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-11-06
Bălţi, str. Griboedov, 1 |
||
Administrator |
2015-04-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/3, ap.(of.) 9A |