Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-11-22 - 2021-06-14
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2007-11-26
Bălţi, str. Decebal, 126, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2012-07-06
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
2015-09-16
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 8, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2008-07-25
Făleşti, str. Stere C., 79 |
||
2001-05-10 - 2009-05-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 144 |
|||
Administrator |
2010-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201 |
||
Administrator |
2007-05-10 - 2021-05-25
Edineţ, Volodeni |
||
Administrator |
1993-12-27 - 2017-07-31
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2011-10-04
Bălţi, str. Veteranilor, 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2017-02-15 - 2017-06-23
Făleşti, Fabrica de Zahăr, str. Iaşi, 8, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2007-11-21
Bălţi, str. Coroban Vasile, 4, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2013-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2007-11-27
Bălţi, str. Arhanghel Mihail, 23, ap.(of.) 2""A |
||
Administrator |
2007-11-22 - 2011-03-09
Rîşcani, str. Konev Ivan, 14 |
||
Administrator |
2007-11-26 - 2011-04-05
Glodeni, Camenca |
||
Administrator |
2007-11-23 - 2009-05-19
Bălţi, str. Decebal, 27 |
||
Administrator |
2007-11-26
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
2008-03-05
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2016-09-28
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
2001-12-19 - 2016-10-31
Cantemir, Sadîc |
||
Administrator |
2007-11-27 - 2008-09-01
Glodeni, str. Gogol, 2/A |
||
Administrator |
2007-09-17
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 106 |
||
Administrator |
1998-04-10
Bălţi, str. Sorocii, 42 |
||
Administrator |
1997-08-18 - 2023-10-24
Făleşti, str. Decebal, 3, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-13 - 2017-02-17
Orhei, str. Mahu Vasile, 143, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-11-28 - 2024-03-22
Bălţi, str. Răutului, 2 |
||
Administrator |
2015-01-06
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2020-01-17 - 2023-09-15
Edineţ, str. Komarov Vladimir, 53 |
||
Administrator |
2007-11-29 - 2012-02-20
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator |
2017-07-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 21, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2005-09-05 - 2017-06-15
Criuleni, Slobozia-Duşca, str. Creangă Ion, 7 |
||
Administrator |
1994-11-11 - 2016-12-02
Ialoveni, Văratic |
||
1997-06-19 - 2009-04-22
Rîşcani, Corlăteni |
|||
Administrator |
2007-07-19 - 2015-09-22
Orhei, str. Scrisului Latin, 6, ap.(of.) 33 |