|
|
2011-02-08 - 2016-07-18
Donduşeni, Pocrovca
|
|
|
|
2016-11-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 25/3, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2011-08-17 - 2016-07-04
Orhei, str. Colindătorilor, 18
|
|
|
|
2015-10-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
1992-09-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4/2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2012-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202
|
|
|
|
2015-08-22 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 11/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2004-11-15
Bălţi, str. Feroviarilor, 73
|
|
|
|
2006-11-06 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 11/1, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 4/1, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2003-12-10 - 2013-02-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 2
|
|
|
|
2015-10-13
Bălţi, str. Decebal, 13
|
|
|
|
2017-01-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 46/I, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-06-02 - 2015-11-04
Şoldăneşti, str. 31 August, 47
|
|
|
|
2014-07-23
Hînceşti, Buţeni
|
|
|
|
2012-09-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
2018-03-29 - 2021-06-17
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 55
|
|
|
|
1995-10-16 - 2017-09-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 11
|
|
|
|
1992-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139
|
|
|
|
2018-03-19
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
1995-09-12 - 2008-05-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 98, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2013-01-11
Şoldăneşti, Socola
|
|
|
|
1992-09-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 1
|
|
|
|
1995-12-01
Cahul, Badicul Moldovenesc
|
|
|
|
2010-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tofan Gheorghe, 6, ap.(of.) S1
|
|
|
|
2009-04-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 32/1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2006-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 1/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2006-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dâmbului, 1
|
|
|
|
2006-11-16 - 2011-05-18
mun. Chişinău, Revaca, str. Lazo S., 19
|
|
|
|
2008-07-30
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 157
|
|
|
|
2014-07-23
Teleneşti, Brînzenii Noi
|
|
|
|
1996-11-27
Străşeni, Grebleşti
|
|
|
|
2006-11-06 - 2010-04-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 159/3, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1992-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nucarilor, 18
|
|
|
|
2011-02-14 - 2023-10-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 19/3
|
|