SPIRIDONOV ALEXANDRU
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-10-20 - 2001-11-02
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 8, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2008-12-19 - 2013-07-29
rl. Dubăsari, s.Ustia, str. Păcii 27 |
||
Administrator |
2013-02-12 - 2018-12-31
rl. Dubăsari, s.Ustia, str. Păcii 27 |