IANAC VLADIMIR
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-12-24 - 2013-04-17
UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str. Automobiliştilor 6 |
||
Administrator |
2013-02-13 - 2019-09-26
UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str. Automobiliştilor 6 |