Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-01-29
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2007-02-07 - 2023-03-17
Hînceşti, str. Muşatinilor, 12 |
||
Administrator |
2015-09-17
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 11, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1996-11-08 - 2017-03-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 57, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2007-01-16
Hînceşti, str. Creangă Ion, 28, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-02-22
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2007-01-15
Leova, str. Soltîs Ion, 5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-01-15 - 2007-04-23
Basarabeasca, str. 28 Iunie, 175 |
||
Administrator |
2007-01-24
Cimişlia, str. Traian, 62 |
||
Administrator |
2003-04-22
Drochia, Maramonovca |
||
Administrator |
1996-10-02 - 2007-01-18
Cimişlia, Ialpujeni |
||
1994-10-18 - 2008-07-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 16/1 |
|||
Administrator |
2007-01-26
Hînceşti, str. Chişinăului, 17, ap.(of.) 403 |
||
Administrator |
2007-01-29 - 2009-08-07
Hînceşti, str. Ciorbă Toma, 14, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-01-22 - 2007-09-27
Hînceşti, str. Cibotari Maria, 6 |
||
Administrator |
1998-06-15 - 2018-05-08
Bălţi, str. Rudnev Semion, 29 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-01-17 - 2024-01-02
Hînceşti, str. Zadnipru P., 12 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2023-11-17
Cimişlia, str. Eminescu Mihai, 43/3 |
||
Administrator |
2006-10-30 - 2019-04-01
Ialoveni, Bardar, str. Eminescu Mihai, 10 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
2006-07-17 - 2019-04-01
Făleşti, str. Moldovei, 18 |
||
Administrator |
2007-01-22 - 2010-11-24
Leova, str. Rebreanu Liviu, 9 |
||
Administrator |
2007-01-22 - 2009-09-24
Leova, str. Rebreanu Liviu, 35 |
||
Administrator |
2007-01-22 - 2008-06-19
Hînceşti, Cărpineni, str. Luceafărul, 8 |
||
Administrator |
2007-01-24
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 3 |
||
Administrator |
2007-02-01
Leova, str. Creangă Ion, 5 |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2007-03-07
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
2007-01-24 - 2009-02-24
Leova, str. Valul lui Traian, 4 |
||
Administrator |
1994-06-23 - 2023-06-19
Rîşcani, str. Lăpuşneanu A., 32 |
||
Administrator |
2007-03-12 - 2023-02-28
Leova, Sărata Nouă |
||
Lichidator Administrator |
2007-01-11 - 2019-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 48, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
2004-12-17
Ungheni, str. Plămădeală A., 62 |
||
Administrator |
2007-03-07 - 2008-11-07
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2007-01-26 - 2008-12-26
Basarabeasca, str. Sovhozului, 48/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-03-11 - 2023-10-03
Hînceşti, Cărpineni |