Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-12-28
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
2007-12-20 - 2009-11-04
Donduşeni, str. Independenţei, 13/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-09-18 - 2008-03-06
Edineţ, str. Testemiţeanu N., 29 |
||
Administrator |
2008-01-16 - 2009-04-01
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2008-01-21
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 61, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator |
2008-01-25
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator |
1995-02-21
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1998-07-02
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 11/7, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2016-04-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimitriu Liuba, 3 |
||
Administrator |
2007-12-25 - 2009-12-09
Donduşeni, str. Feroviarilor, 7 |
||
Administrator |
1994-02-23 - 2008-04-25
Edineţ, str. Zadnipru P., 11, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2007-12-24
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2007-12-29
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 63/23 |
||
Administrator |
2020-03-09 - 2022-05-20
Bălţi, str. Păcii, 31 |
||
Administrator |
1994-12-14 - 2018-05-17
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-12-26 - 2008-07-28
Ocniţa, Otaci, str. Tineretului, 30 |
||
Administrator |
2007-12-24
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 41 |
||
Administrator |
1994-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Iancu Avram, 32 |
||
Administrator |
2020-09-14
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2007-12-27 - 2008-11-05
Ocniţa, str. Vierului, 2/A |
||
Administrator |
1995-09-28 - 2018-03-06
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
2018-08-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 202/1 |
||
Administrator |
2020-09-14
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1999-04-07 - 2008-03-06
Edineţ, str. Independenţei, 106 |
||
Administrator |
2020-03-09 - 2022-05-17
Bălţi, str. Păcii, 31 |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2018-05-18
Cahul, str. Strada Veche, 151, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1995-10-09 - 2018-03-06
Orhei, str. Lupu Vasile, 2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2020-09-14
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1994-10-05 - 2018-05-17
Cahul, str. Mateevici A., 157, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1996-01-25 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 1, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2005-03-16 - 2019-04-01
Soroca, Cremenciug |
||
Administrator |
2014-06-24
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2018-05-18
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 103 |
||
Administrator |
1996-01-15 - 1996-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 7/2, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2007-12-26 - 2022-01-24
Ocniţa, str. Unirii, 12/A |