|
|
2019-04-01
Bălţi, str. Lomonosov Mihail, 9, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-02-16 - 2018-05-17
Cahul, str. Victoriei bd., 1/V
|
|
|
|
2007-11-13
Briceni, str. Uzinelor, 4, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2019-04-01
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32
|
|
|
|
2007-10-22 - 2009-02-04
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 11, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2007-10-22
Ocniţa, Otaci, str. Uzinelor, 6, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2018-01-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 4, ap.(of.) 233
|
|
|
|
2019-04-01
Drochia, str. Independenţei, 47, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-10-25 - 2011-08-18
Edineţ, Gordineşti
|
|
|
|
1997-01-03 - 2017-03-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 6/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-10-23 - 2008-12-03
Donduşeni, Tîrnova, str. Tinereţii, 42
|
|
|
|
2003-09-01
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
1996-01-26 - 2008-05-29
Briceni, str. Prieteniei, 6
|
|
|
|
1994-12-07 - 2008-01-22
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 111, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2010-11-23
Bălţi, str. Libertăţii, 42
|
|
|
|
1997-03-13 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/3, ap.(of.) 156
|
|
|
|
1995-12-13 - 2009-10-05
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 23, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1996-08-22 - 2018-05-03
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 145
|
|
|
|
2007-11-07
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/5, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1995-10-10 - 2001-04-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/1, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2007-10-31 - 2009-12-01
Edineţ, str. Izvoarelor, 7
|
|
|
|
2007-11-21
Ocniţa, Vălcineţ
|
|
|
|
1994-05-27 - 2008-02-16
Edineţ, str. Hotinului, 51
|
|
|
|
2014-07-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170
|
|
|
|
1996-04-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 11
|
|
|
|
2007-11-08
Edineţ, Ruseni
|
|
|
|
1995-03-24
Edineţ, str. Mitropolit Dosoftei, 11/A
|
|
|
|
1994-05-31 - 2008-08-14
Cahul, str. Frunze M., 2
|
|
|
|
2012-05-11
Glodeni, Ciuciulea
|
|
|
|
1997-04-22 - 2008-07-15
Edineţ, str. Basarabiei, 23
|
|
|
|
2014-06-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1993-12-27 - 2008-07-21
Hînceşti, Sofia
|
|
|
|
1997-09-23 - 2007-11-15
Ocniţa, Vălcineţ
|
|
|
|
1993-01-25 - 2007-11-14
Ocniţa, str. Livezilor, 18
|
|
|
|
1994-11-09 - 1995-06-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 5/4, ap.(of.) 25
|
|