Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-03-02 - 2022-11-25
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2005-06-10 - 2017-09-25
Donduşeni, str. Cantemir D., 59 |
||
Administrator |
1995-09-21 - 2018-03-06
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
2009-02-02
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 54, ap.(of.) 36 |
||
Administrator Lichidator |
2001-05-11 - 2023-03-16
Ungheni, str. Cibotari Maria, 58, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2003-04-10 - 2022-07-04
Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 16 |
||
Administrator |
2007-02-27
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-31 - 2022-03-31
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2007-03-06
Edineţ, str. Movilă Petru, 1 |
||
Administrator |
2016-07-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 11/5 |
||
Administrator |
1995-04-07 - 2011-01-11
Briceni, Balasineşti |
||
Administrator |
1996-05-02 - 2018-03-20
Orhei, str. Nistreană, 22/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-09-22 - 2018-03-06
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2015-12-24 - 2017-09-25
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator |
1996-12-26 - 2017-09-25
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2003-04-01 - 2011-01-12
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2018-03-20
Orhei, str. Luceafărul, 10 |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2018-03-06
Orhei, Lucăşeuca |
||
Lichidator Administrator |
2016-08-12 - 2017-03-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 72/3 |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2018-03-20
Orhei, Donici |
||
Administrator |
1995-09-27 - 2018-03-06
Orhei, str. Glavan Boris, 9, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2007-03-06
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator Lichidator |
2016-08-19 - 2017-03-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2015-09-28 - 2017-09-25
Briceni, Pererita |
||
Administrator |
1997-03-11 - 2023-01-13
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1996-01-22 - 2018-04-28
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2009-04-01
Edineţ, Trinca |
||
Administrator Lichidator |
2009-05-18 - 2022-09-20
Bălţi, str. Konev Ivan, 42, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1996-08-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/4, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2017-02-08 - 2023-01-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu Nicolae Spătaru, 19/4, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2010-09-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 36, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2019-10-24
Cahul, str. Viteazul Mihai, 51, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-04-13
Edineţ, Gordineştii Noi |
||
1993-04-05 - 2008-11-21
Anenii Noi, Cobusca Nouă, str. Molodiojnaia, „.22 |
|||
Administrator |
2007-03-07 - 2008-09-10
Edineţ, Brătuşeni |