|
|
2007-05-02 - 2011-05-18
Glodeni, Soroca
|
|
|
|
2007-05-02
Rîşcani, Pîrjota
|
|
|
|
1996-08-05 - 2000-05-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 14, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-05-04 - 2011-05-24
Bălţi, str. Independenţei, 34, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2015-04-14
Edineţ, str. Komarov Vladimir, 63
|
|
|
|
1998-11-13 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 128
|
|
|
|
1999-03-12 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 103/2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2007-05-07
Bălţi, str. Decebal, 10/1
|
|
|
|
1994-04-29 - 2020-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16/3
|
|
|
|
1992-10-06 - 2011-12-19
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 19/22
|
|
|
|
2007-05-04
Sîngerei, Ţambula
|
|
|
|
2007-05-03 - 2021-07-05
Bălţi, str. 31 August, 25/F
|
|
|
|
1993-12-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 44, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1998-06-09 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 1100
|
|
|
|
1995-09-29 - 2021-06-30
Rîşcani, str. Sf.Maria, 28
|
|
|
|
1997-07-03
Rîşcani, Nihoreni, str. Stepnaia, 14
|
|
|
|
2007-05-10
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 403
|
|
|
|
2007-05-07 - 2021-06-14
Bălţi, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2012-07-13 - 2017-04-10
Bălţi, str. Decebal, 131
|
|
|
|
2007-05-07
Bălţi, str. Strîi, 17
|
|
|
|
2007-05-07
Rîşcani, Pîrjota
|
|
|
|
1995-02-17 - 2007-12-03
Bălţi, str. Voluntarilor, 55/52
|
|
|
|
2007-05-07 - 2010-05-26
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 5, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1998-07-17 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Goga Octavian, 7
|
|
|
|
2007-05-08 - 2011-08-05
Rîşcani, Corlăteni, str. Tineretului, 114
|
|
|
|
2014-06-19
Donduşeni, Ţaul
|
|
|
|
2007-05-14
Bălţi, str. Libertăţii, 18, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1995-12-01 - 2016-07-08
Cahul, Larga Nouă
|
|
|
|
2007-05-15 - 2011-03-01
Făleşti, str. Ureche Gr., 29
|
|
|
|
2014-06-19
Basarabeasca, str. Cotovschi, 40
|
|
|
|
1998-08-24 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zimbrului, 10, ap.(of.) 602
|
|
|
|
2007-05-14 - 2012-04-27
Făleşti, Năvîrneţ
|
|
|
|
1996-06-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2014-06-19 - 2023-01-23
Leova, Selişte
|
|
|
|
2007-05-11
Glodeni, Petrunea
|
|