|
|
2007-09-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tiraspol, 5
|
|
|
|
2007-09-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/1, ap.(of.) 171
|
|
|
|
2019-06-24
Donduşeni, str. Feroviarilor, 4
|
|
|
|
2007-09-12 - 2021-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir D., 1/1
|
|
|
|
2007-09-12 - 2010-05-20
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinăului, 1/1
|
|
|
|
2007-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/2, ap.(of.) 80
|
|
|
|
2007-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 15A
|
|
|
|
1995-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6, ap.(of.) 187
|
|
|
|
2007-09-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124
|
|
|
|
1995-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dîmbului, 19, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-02-12 - 2017-08-15
Basarabeasca, str. Sportivului, 1
|
|
|
|
2002-06-21 - 2024-02-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crăsescu Victor str-la, 84
|
|
|
|
1995-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 63, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-12-20 - 2010-01-12
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31
|
|
|
|
2004-02-10
Anenii Noi, str. Tineretului, 4
|
|
|
|
2007-09-12 - 2010-11-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-01-30 - 2017-04-07
Basarabeasca, Sadaclia, str. Frunze M., 188
|
|
|
|
2015-07-22
Leova, Filipeni
|
|
|
|
2007-09-25 - 2022-03-25
Criuleni, Bălţata
|
|
|
|
1994-11-25 - 2010-12-27
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin, 19/2
|
|
|
|
2002-01-22 - 2008-05-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 7/2, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2015-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 292
|
|
|
|
2016-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 9a
|
|
|
|
2006-04-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 42
|
|
|
|
2007-09-26 - 2022-04-06
Anenii Noi, Gura Bîcului
|
|
|
|
2013-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2007-09-13
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 41, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1999-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 144
|
|
|
|
2016-08-16
Bălţi, str. Dosoftei, 45
|
|
|
|
2007-09-25 - 2011-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2007-09-26 - 2011-04-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 63/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2007-09-25
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
2007-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6/2, ap.(of.) 72
|
|
|
|
1999-06-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3
|
|
|
|
1995-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 94/1, ap.(of.) 29
|
|