Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2019-02-25
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2008-12-02 - 2024-06-04
Teleneşti |
||
Administrator |
2021-06-30 - 2024-06-04
Orhei, Crihana |
||
Administrator |
2021-06-03
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2024-06-04
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
2024-05-07
Orhei, str. Unirii, 2, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2024-05-07
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Prieteniei, 8 |
||
Administrator |
2020-01-20
Şoldăneşti, Alcedar |
||
Administrator |
2019-02-07
Soroca, Slobozia-Vărăncău |
||
Administrator |
2000-03-02
Soroca, Iarova |
||
Administrator |
2000-01-10 - 2024-06-07
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
2017-01-26 - 2024-06-10
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2017-01-26
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2019-09-11
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2016-02-17
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
2024-06-04
Rezina, Meşeni |
||
Administrator |
2016-02-02 - 2024-06-11
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2021-12-08
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2019-04-12
Teleneşti, Crăsnăşeni |
||
Administrator |
2020-02-05 - 2024-06-10
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2015-11-13
Teleneşti |
||
Administrator |
2014-02-18
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2001-01-04 - 2024-06-27
Rezina, Horodişte |
||
Administrator |
2004-03-10 - 2024-06-03
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
2013-03-20 - 2024-06-03
Briceni, Bogdăneşti |
||
Administrator |
2001-08-01 - 2024-06-03
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2024-06-03
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2012-08-17
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2009-02-18 - 2024-06-14
Edineţ, Bleşteni |
||
Administrator |
2012-07-18
Edineţ, Gaşpar |
||
Administrator |
2013-05-30 - 2024-06-17
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2013-03-11
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2024-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici Alexei, 75 |
||
Administrator |
2024-06-03
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 9 |
||
Administrator |
2016-03-02 - 2024-05-30
Briceni, Colicăuţi |