Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-04-07
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2003-01-28 - 2024-04-15
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2024-04-15
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2006-01-16 - 2024-04-15
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2024-04-16
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2018-02-16
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2020-06-17
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
2009-02-02
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
2024-04-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 71a |
||
Administrator |
2024-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 40, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2016-04-04
Leova, Sărata Nouă, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2020-11-05
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2022-09-08 - 2024-04-19
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2011-04-29
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2008-07-08 - 2024-04-19
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2014-03-17
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2016-06-27
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1999-06-02
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1999-05-14 - 2024-04-15
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2012-02-24
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2024-04-15
Orhei, str. Sadoveanu Mihail, 20, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2018-09-06
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
2017-12-21 - 2024-04-17
Teleneşti, Hirişeni |
||
Administrator Administrator |
2024-04-16
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 120/11, ap.(of.) 109 |
||
Administrator |
2024-04-15
Soroca, str. Cetatea Albă, 1 |
||
Administrator |
2024-04-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării, 4, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2024-04-10
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 171 |
||
Administrator |
2000-11-15
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2019-02-08 - 2024-04-03
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
1999-11-29 - 2024-04-03
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2001-01-05 - 2024-04-03
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2001-01-05 - 2024-04-03
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2002-05-18 - 2024-04-03
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2000-07-18 - 2024-04-03
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2002-10-22 - 2024-04-03
Făleşti, Risipeni |