|
|
2011-12-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 196
|
|
|
|
2007-06-29
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1996-11-07 - 2018-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/4, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2007-06-29
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
2007-07-11
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
2007-05-21 - 2022-11-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/2, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2009-02-12 - 2019-05-16
Bălţi, str. Bulgară, 37, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2007-08-03
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2007-06-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 17, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1997-07-02
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 120
|
|
|
|
1995-10-02 - 2010-06-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 224
|
|
|
|
2007-07-16
mun. Chişinău, Budeşti, str. Drăgan Maria, 17
|
|
|
|
2007-12-25 - 2020-01-21
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2005-06-15 - 2014-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 149
|
|
|
|
2012-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12
|
|
|
|
2007-07-11 - 2009-09-14
Anenii Noi, str. Suvorov A., 92
|
|
|
|
1996-11-21 - 2018-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/3, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1997-02-21 - 2018-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/4, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2007-07-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 35/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2007-06-29
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 120/3, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2007-07-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 13, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2007-06-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2007-07-12
Străşeni, str. Păcii, 4, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2007-06-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 6/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1994-03-10 - 2017-03-01
Glodeni, str. Vladimirescu Tudor, 11
|
|
|
|
2007-07-02
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mugurel, 10
|
|
|
|
2018-01-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 9, ap.(of.) 403
|
|
|
|
2008-03-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin Alexandr, 45/B, et.6
|
|
|
|
1998-03-30 - 2012-02-24
Sîngerei, str. Donici A., 9
|
|
|
|
1997-01-27 - 2018-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2003-01-04 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cahul, 8/2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2007-07-02 - 2023-02-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 128
|
|
|
|
1998-03-12 - 2019-03-28
Sîngerei, Mărineşti
|
|
|
|
2017-07-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 4/2, ap.(of.) 126
|
|
|
|
2018-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dmitrie, 1/1
|
|