|
|
2007-01-18
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Dragoş Vodă, 23
|
|
|
|
2000-04-21 - 2019-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni, 12/4, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2007-01-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 157
|
|
|
|
1994-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 21
|
|
|
|
2007-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 97, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-02-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7/4, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1999-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 53/A
|
|
|
|
2014-01-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/1, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2007-01-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 198
|
|
|
|
2004-03-11 - 2013-12-24
Sîngerei, Prepeliţa
|
|
|
|
1994-11-08
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 22
|
|
|
|
2007-01-18
mun. Chişinău, Codru, str. Bujorilor, 22
|
|
|
|
2001-02-01 - 2015-12-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni, 8/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2000-06-12 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Rebreanu Liviu, 23
|
|
|
|
2007-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 35, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2007-01-18
Anenii Noi, str. Mărţişor, 10
|
|
|
|
2007-01-18 - 2011-02-28
Anenii Noi, Albiniţa, str. Chişinău, 13
|
|
|
|
2007-01-18
Străşeni, str. Miciurin, 19
|
|
|
|
1998-08-25
Hînceşti, str. Chişinăului, 10
|
|
|
|
2007-01-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/1, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2014-01-17 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23/4, ap.(of.) etaj.3
|
|
|
|
2007-01-30
Anenii Noi, str. Tighina, 77
|
|
|
|
1998-08-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
1994-10-17 - 2008-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2019-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 4, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2006-08-25 - 2020-03-06
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2007-01-18
Anenii Noi, Speia
|
|
|
|
2011-02-17 - 2024-06-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 76, ap.(of.) 608
|
|
|
|
2007-01-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 18/2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2012-03-28 - 2023-04-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 24
|
|
|
|
2007-01-31 - 2010-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1994-09-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor str-la, 10, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-08-15 - 2019-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 78
|
|
|
|
2007-01-31
Criuleni, str. Lalelelor, 9
|
|
|
|
2003-01-09 - 2019-03-26
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 21
|
|