Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1994-05-06 - 2006-12-20
Rezina, str. Pirogov N., 3, ap.(of.) 27 |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-25 - 2006-12-20
Rezina, str. Şciusev A., 11 |
||
Administrator |
2008-04-16 - 2017-06-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator Lichidator |
1995-07-26 - 2006-12-20
Rezina, str. Pirogov N., 3, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2011-07-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Chilia, 120 |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-27 - 2006-12-20
Rezina, Trifeşti |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-17 - 2006-12-20
Rezina, Ignăţei |
||
Lichidator |
2010-01-13 - 2017-06-05
Anenii Noi, str. Cernîşevschi, 10 |
||
Lichidator Administrator |
1995-12-20 - 2006-12-19
Rezina, str. 27 August, 20, ap.(of.) 41 |
||
Lichidator Administrator |
1993-02-17 - 2006-12-20
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 48 |
||
Lichidator Administrator |
1994-07-04 - 2006-10-25
Rezina, str. Trandafirilor, 4, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2011-11-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 73 |
||
Administrator |
1993-09-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
2017-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21, ap.(of.) 47 |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-30 - 2006-12-20
Rezina, str. Energeticienilor, 12, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator |
1996-06-04 - 2006-12-19
Rezina, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2014-09-22
Căuşeni, str. Viteazul Mihai, 44 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-09 - 2006-10-24
Rezina, Trifeşti |
||
Administrator |
2011-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 13/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2006-06-12 - 2008-12-12
Rezina, str. 1 Mai, 4, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-06-12 - 2008-12-09
Rezina, Buciuşca |
||
Administrator |
1993-06-23
Bălţi, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu str-la, 10 |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-17 - 2006-10-25
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1994-09-20 - 2009-03-18
Orhei, str. Unirii, 148, ap.(of.) 11 |
||
Lichidator Administrator |
2005-12-26 - 2016-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 180, ap.(of.) 1206 |
||
Administrator |
2010-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 93, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2008-09-04 - 2018-01-23
Hînceşti, Cărpineni, str. Gagarin Iu., 5 |
||
Administrator |
2006-06-02 - 2023-07-12
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
1996-10-03 - 2019-03-27
Teleneşti, str. 31 August, 78 |
||
Administrator |
2006-06-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 2/4 |
||
Administrator |
1997-03-17 - 2019-03-27
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2006-06-29 - 2023-09-22
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
2006-06-16
Orhei, str. Lupu Vasile, 122 |
||
Administrator |
2006-06-07
Orhei, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
2006-06-08
Rezina, str. Pirogov N., 1, ap.(of.) 11 |