|
|
2008-10-21
Edineţ, str. Basarabia, 29
|
|
|
|
2006-11-30
Cantemir, Coştangalia
|
|
|
|
2004-03-23
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2013-03-01
Cahul, str. Stroescu V., 33/G
|
|
|
|
2008-12-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1992-01-21 - 1997-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2/A
|
|
|
|
2020-06-24
Hînceşti, Cărpineni, str. Gemenilor, 24
|
|
|
|
2002-08-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 240
|
|
|
|
2014-09-11
Leova, Iargara, str. Sfîntul Dumitru, 128
|
|
|
|
2009-05-05
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2018-01-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/4, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2001-09-07 - 2007-02-09
Cantemir, Ţiganca
|
|
|
|
2006-11-29 - 2008-08-28
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 88
|
|
|
|
1992-12-31 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ţăranilor, 191
|
|
|
|
2006-12-08
Cahul, str. Călăraşilor, 4
|
|
|
|
2020-06-11 - 2020-06-24
Orhei, str. Iachir, 7, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2006-12-12
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2006-12-19
Cantemir, str. Creangă Ion, 8
|
|
|
|
2004-03-18
Basarabeasca, str. Gării, 5
|
|
|
|
1994-05-16 - 2018-05-17
Cantemir, str. Luceafărul, 23
|
|
|
|
1993-08-26 - 2018-05-17
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1996-07-31 - 2009-02-04
Cahul, str. Gribov N., 30
|
|
|
|
1997-11-25 - 2008-09-23
Cahul, str. Nufărul Alb, 18
|
|
|
|
2009-04-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 45, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2003-11-05 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 115
|
|
|
|
2003-09-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/1, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2009-08-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2006-12-15
Cantemir, str. Creangă Ion, 1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2012-07-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1992-11-09 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 14, ap.(of.) 20
|
|
|
PLEŞCA RADU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1995-10-06 - 2009-10-02
Cantemir, str. Glavan Boris, 3
|
|
|
|
2017-02-08 - 2018-05-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 26/3, ap.(of.) 175
|
|
|
|
2007-04-24 - 2010-03-17
Cahul, Badicul Moldovenesc
|
|
|
|
2018-01-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Lunca Bâcului, 29
|
|
|
|
1994-08-30 - 2007-04-11
Cahul, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 49
|
|