|
|
1992-07-20 - 2007-11-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
|
|
|
|
1999-01-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinnica, 58
|
|
|
|
1997-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 63
|
|
|
|
1998-07-08 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1, ap.(of.) 803
|
|
|
|
1997-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45
|
|
|
|
1994-05-12 - 2017-03-30
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
1992-08-26 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 35, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1994-09-20 - 2007-11-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 3, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1997-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65, ap.(of.) 214
|
|
|
|
2014-07-01
Anenii Noi, Mereni, str. Frunze M., 44
|
|
|
|
1998-02-25 - 2017-09-26
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
1997-08-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 502
|
|
|
|
1995-02-08 - 2008-06-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osvobojdenia, 22
|
|
|
|
2013-12-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1997-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 11/10
|
|
|
|
2015-01-12 - 2019-06-25
Făleşti, Scumpia
|
|
|
|
2007-11-29 - 2023-07-27
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Gorkii, 30
|
|
|
|
2007-12-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Telman, 7, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-12-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lomonosov M., 25
|
|
|
|
2007-12-05
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 99
|
|
|
|
2001-08-17 - 2008-02-19
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 233
|
|
|
|
2012-09-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 87, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1992-12-24 - 2009-03-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ostrovski, 19
|
|
|
|
2015-10-06
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Matcovschi, 4
|
|
|
|
1992-04-01 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/2, ap.(of.) 72
|
|
|
|
1997-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1996-09-30 - 2007-12-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol, 67
|
|
|
|
1998-04-10 - 2017-09-26
Donduşeni, str. Independenţei, 27, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1992-06-10 - 2009-06-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 22
|
|
|
|
1997-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2007-12-06
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 90
|
|
|
|
1998-04-15 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53
|
|
|
|
1993-01-28 - 2008-04-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 84
|
|
|
|
1997-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1993-12-30 - 2018-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 28/1, ap.(of.) 20
|
|