|
|
1993-03-12 - 2011-05-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Stefana Velicogo, 6
|
|
|
|
2007-07-10
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gherţen, 2
|
|
|
|
2007-07-10 - 2011-07-20
UTA Găgăuzia, Carbalia, str. Molodiojnaia, 12
|
|
|
|
1997-10-14 - 2008-02-28
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 7, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1996-03-15 - 2008-05-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. <, 26
|
|
|
|
1997-01-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 146
|
|
|
|
1993-02-05 - 2017-04-04
Hînceşti, str. Muşatinilor, 2
|
|
|
|
2007-07-17
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Lenin, 56
|
|
|
|
2017-06-16 - 2022-07-26
Orhei, Brăviceni
|
|
|
|
1997-07-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 57, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2003-02-03
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 7, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-11-29 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Podgorenilor, 35
|
|
|
|
2011-01-26 - 2019-04-02
Cimişlia, Iurievca
|
|
|
|
2002-02-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol, 2/1
|
|
|
|
1997-11-12 - 2017-09-26
Donduşeni, str. 31 August 1989, 2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2007-07-23 - 2011-09-06
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Frunze M., 80
|
|
|
|
1995-12-18 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Cotovschi, 4
|
|
|
|
2007-07-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 35
|
|
|
|
2015-04-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Alexandru, 14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-01-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2/1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-07-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 134
|
|
|
|
1997-09-09 - 2008-02-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Matrosov, 6A, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2014-02-12 - 2018-11-20
Ştefan Vodă, Semionovca
|
|
|
|
2007-07-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sverdlov, 77
|
|
|
|
2007-08-14 - 2009-12-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 38
|
|
|
|
1998-05-26 - 2007-11-07
Cahul, str. Frunze M., 49, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2007-08-01 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 4
|
|
|
|
1997-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 29, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2013-10-18 - 2019-04-02
Hînceşti, str. Mircea cel Bătrîn, 11
|
|
|
|
2002-03-07
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 135, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2019-04-02
Cantemir, str. Gagarin Iu., 3, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-07-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 BI
|
|
|
|
2015-10-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 38/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1999-07-21 - 2020-01-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 11/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-06-11 - 2008-02-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 31/2, ap.(of.) 11
|
|