Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2020-03-10
Cahul, Roşu, str. Livezilor, 12 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2018-01-25
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2004-07-05 - 2012-12-24
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2017-06-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 206 |
||
Administrator |
1996-11-20 - 2000-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 18/1, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
2007-12-14 - 2008-11-07
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 84, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-12-14 - 2009-11-06
Căuşeni, str. Unirii, 1 |
||
Administrator |
2007-12-17 - 2009-01-31
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2007-12-18 - 2010-07-08
Ştefan Vodă, Viişoara |
||
Administrator |
2007-12-17
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 8, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2007-12-18
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2017-12-20
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
1996-03-06
Căuşeni, Tănătari, str. Ştefan cel Mare, 91 |
||
Administrator |
2012-04-06
Căuşeni, str. Calea Brezoaiei, 47 |
||
Administrator |
2018-07-02
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Nucarilor, 16 |
||
Administrator |
2018-08-28
Criuleni, str. 31 August 1989, 1/F |
||
Administrator |
2007-12-21
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi |
||
Administrator |
2008-11-28
Bălţi, str. Costin Miron, 8 |
||
Administrator |
1993-12-28 - 2007-12-25
Ştefan Vodă, str. Florilor, 85 |
||
Administrator |
2007-12-24 - 2009-04-03
Căuşeni, str. Botna, 30 |
||
Administrator |
2007-12-24 - 2022-01-19
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2007-12-24
Ştefan Vodă, Purcari, str. Lenin, 189 |
||
Administrator |
2007-12-25 - 2009-12-18
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Alecsandri Vasile, 31 |
||
Administrator |
2007-12-25 - 2012-02-22
Căuşeni, str. Rareş Petru, 58 |
||
Administrator |
1996-09-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/3, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2018-01-25
Edineţ, str. Ştefan Vodă, 12 |
||
Administrator |
2007-12-28 - 2008-10-28
Căuşeni, str. Cantemir D., 34, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2007-12-28 - 2009-02-19
Căuşeni, Săiţi, str. Păcii |
||
Administrator |
2007-01-02 - 2023-12-14
Ungheni, str. Ureche Gr., 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1992-10-14
Cahul, str. Păcii, 26, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2007-01-03
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 2, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1996-08-30
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1996-11-21 - 1998-11-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38, ap.(of.) 305 |
||
Administrator |
1997-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2/1, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2007-01-03
Călăraşi, str. Asachi Gh., 18 |