Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-03-25
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
2009-10-22
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
2019-06-18
Anenii Noi, Cobusca Veche, str. 8 Martie |
||
Administrator |
1999-11-10
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
2013-01-16
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
2020-05-25
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2016-05-16
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2024-04-10
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2018-02-12
Rîşcani, Petruşeni |
||
Administrator |
2012-05-10
Sîngerei, Octeabriscoe |
||
Administrator |
2002-05-22 - 2024-04-10
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2012-01-30
Rîşcani, Pociumbăuţi |
||
Administrator |
2008-05-20 - 2024-04-10
Sîngerei, Mîndreştii Noi |
||
Administrator |
2001-08-01 - 2024-04-10
Făleşti, Pompa |
||
Administrator |
2000-06-20 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2002-05-24 - 2024-04-10
Făleşti, Măgureanca |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2000-06-20 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2000-06-20 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2000-06-20 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2000-06-20 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-04-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
1999-10-20
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1999-11-04
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2020-06-03
Rîşcani, Costeşti |
||
Administrator |
1999-10-04
Rîşcani, Dumeni |
||
Administrator |
2018-06-22
Anenii Noi, Geamăna |
||
Administrator |
1992-10-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pruncul Ion, 22 |
||
Administrator |
2001-08-20
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
1994-08-23
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2000-02-04
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
2001-06-08 - 2024-04-10
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2024-04-10
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |