Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-02-17 - 2018-01-23
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/6, ap.(of.) 59 |
||
Administrator Lichidator |
2003-11-12 - 2014-07-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2017-12-18
Bălţi, str. Mircea cel Bătrân bd., 81 |
||
Administrator |
2015-03-20
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
2018-05-04
Hînceşti, Sărata-Galbenă, str. Fraţii Solomon, 249 |
||
Administrator |
2005-10-12 - 2007-07-10
Bălţi, str. Larisa bd., 8 |
||
Administrator |
2014-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 128,et.3, ap.(of.) 314 |
||
Administrator |
1995-01-04 - 2006-05-12
Sîngerei, str. Pieţii, 12, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262 |
||
Administrator |
2001-01-17
Făleşti, str. Bălţului, 23 |
||
Administrator |
2015-08-04 - 2021-09-17
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-11-05 - 2017-01-27
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-27 - 2009-03-13
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Administrator |
2014-02-13 - 2020-09-11
Rezina, str. Decebal, 10 |
||
Administrator |
2006-10-31 - 2009-02-27
Ocniţa, Dîngeni |
||
Administrator |
2006-10-31
Donduşeni, str. Frunze M., 23 |
||
Administrator |
2014-07-07
Ialoveni, Cigîrleni |
||
Administrator |
2003-12-17 - 2017-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 36/2, ap.(of.) 310 |
||
Administrator |
2005-08-29 - 2014-11-28
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2005-11-03 - 2014-11-03
Leova, str. Eminescu Mihai, 95 |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2023-03-10
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 76 |
||
Administrator |
2005-02-14 - 2006-03-29
Căuşeni, Ciufleşti |
||
Administrator |
1999-01-19 - 2018-05-17
Nisporeni, str. Tighina, 2 |
||
Administrator |
2004-04-07 - 2009-05-07
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Viteazul Mihai, 1/V, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2015-01-15 - 2020-09-11
Rezina, str. 8 Martie, 13, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2018-11-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 3, ap.(of.) 161 |
||
Administrator |
1999-04-22 - 2020-09-11
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
2014-08-21 - 2018-09-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/4, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2006-11-09 - 2009-10-08
Donduşeni, Plop |
||
Administrator |
1995-06-14 - 2007-03-19
Donduşeni, str. Kirov, 32 |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2011-01-06
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
1997-11-25 - 2006-07-31
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Molodiojnaia, 11 |
||
Administrator |
2006-11-16
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 3, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2015-12-08
Leova, Beştemac |