|
|
1994-01-31
Floreşti, str. Brînză Axentie, 5
|
|
|
|
1994-06-15 - 2007-09-13
Edineţ, str. Rareş Petru, 75
|
|
|
|
2020-07-06
Ungheni, str. Decebal, 14, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1996-10-09
Rîşcani, str. Eternităţii, 3, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1997-03-17 - 2017-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 3, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2007-06-05 - 2023-02-13
Donduşeni, str. 31 August, 2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2007-05-23
Edineţ, str. Meşterul Manole, 1/A
|
|
|
|
2007-05-23 - 2011-11-17
Edineţ, Bădragii Vechi
|
|
|
|
1997-03-18 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/3, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1994-04-13 - 2023-03-30
Floreşti, str. Ciobanu Serghei, 13, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-07-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Potîrnichii, 15
|
|
|
|
1994-04-19
Drochia, str. Independenţei, 42
|
|
|
|
2013-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 47, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1995-02-17 - 2023-12-11
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
2007-06-04 - 2022-08-30
Briceni, Balasineşti
|
|
|
|
2007-06-07 - 2024-05-31
Ocniţa, Vălcineţ
|
|
|
|
1997-03-20 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 15/1, ap.(of.) 135
|
|
|
|
2010-04-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11/8, ap.(of.) 201
|
|
|
|
2007-05-29
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
2013-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 6, ap.(of.) 67
|
|
|
|
1995-09-07 - 2018-05-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Lazo Serghei, 29, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2015-03-04 - 2022-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 18, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1996-01-11 - 2011-03-18
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 49
|
|
|
|
1992-07-03 - 2011-03-23
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 4, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1993-03-17 - 2007-10-10
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 11/7
|
|
|
|
1996-10-04 - 2017-07-31
Ocniţa, str. Creangă Ion, 43, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-09-11 - 2011-03-23
Taraclia, Tvardiţa, str. Dimitrov, 118
|
|
|
|
2007-06-05 - 2007-09-06
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
1996-03-27 - 2008-10-30
Bălţi, str. Ciobanu Tamara, 77
|
|
|
|
1995-01-11 - 2007-08-23
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 61, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-12-12 - 2011-03-21
Ungheni, str. Naţională, 43, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2017-11-21 - 2021-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 1/A, ap.(of.) 144
|
|
|
|
2001-07-10 - 2009-06-11
Edineţ, Fîntîna Albă
|
|
|
|
2007-06-08 - 2011-08-18
Edineţ, Cupcini, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 191
|
|
|
|
2007-06-18
Edineţ, Corpaci
|
|