Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-06-24 - 2017-09-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 3 |
||
Administrator |
2011-01-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75d |
||
1995-01-11 - 2008-08-20
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 20, ap.(of.) 50 |
|||
Administrator |
2016-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Eminescu Mihai, 63, ap.(of.) et.3 |
||
Administrator |
2007-03-12 - 2009-03-26
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1994-12-02 - 2009-03-30
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2007-03-15 - 2007-11-01
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2010-01-20 - 2019-05-17
Ştefan Vodă, Alava, str. Drujbî, 84 |
||
Administrator |
2007-03-15 - 2010-03-30
Ocniţa, str. Cikalov V., 3 |
||
1995-02-28 - 2008-10-07
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 132 |
|||
Administrator |
2007-03-15 - 2008-06-19
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2017-02-03
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2017-02-21 - 2022-12-28
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
1996-01-18 - 2001-09-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 54/1, ap.(of.) 47 |
||
1996-04-25 - 2008-08-21
Străşeni, str. Frunze M., 86 |
|||
Administrator |
2007-03-22
Ocniţa, str. Burebista, 43 |
||
Lichidator Administrator |
2006-01-18 - 2024-04-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 115 |
||
Administrator |
2000-12-11 - 2007-12-07
Ocniţa, str. Independenţei, 37 |
||
Administrator |
2007-03-19 - 2009-11-09
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2007-09-18
Briceni, Lipcani, str. Jukovski, 101 |
||
Administrator |
2007-03-19
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2018-05-07
Bălţi, str. Bulgară, 73, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2007-03-21
Donduşeni, str. 31 August 1989, 17/A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-04-03
Edineţ, str. Vieru Igor, 30 |
||
Comitet Comitet Comitet Comitet Administrator |
1996-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 10 |
||
Administrator |
1996-01-24 - 2018-04-28
Cahul, Ursoaia |
||
Administrator |
2001-10-01
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 1 |
||
Administrator |
2002-09-03 - 2017-12-20
Bălţi, Elizaveta, str. Tineretului, 58 |
||
Administrator |
1999-04-07 - 2011-01-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Costin Miron, 19/6, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-04-10
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
2007-04-04
Edineţ, str. Donici A., 14 |
||
Administrator |
2007-03-27
Edineţ, str. Cibotari Maria, 24 |
||
Administrator |
2011-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 46 |
||
Administrator |
1994-05-10 - 2007-04-03
Ocniţa |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2022-05-11
Ocniţa, str. Burebista, 38, ap.(of.) 16 |