Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-08-12 - 2008-04-16
Taraclia, str. Marx Karl, 37 |
||
Administrator |
1994-04-26 - 2001-06-22
Ocniţa, str. Turghenev, 36, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2019-06-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1994-09-14 - 2001-09-03
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 18 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1997-06-03 - 2007-10-23
Cahul, str. Victoriei bd., 2/""a"", ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-10-22
Cahul, Colibaşi |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1997-11-21 - 2007-10-23
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator Lichidator |
1995-06-30 - 2007-10-24
Cahul, str. Tineretului, 10, ap.(of.) 131 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1993-05-26 - 2007-10-24
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1995-08-23 - 2007-10-24
Cahul, str. Frunze M., 14 |
||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1992-12-24 - 2007-10-24
Cahul, str. Stroescu V., 39 |
||
1997-02-24 - 2008-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 41, ap.(of.) 64 |
|||
Administrator |
1996-08-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 81, ap.(of.) OF |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1997-10-28 - 2007-10-24
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
1997-10-31 - 2007-10-23
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1994-03-14 - 2007-10-23
Cahul, str. Dunării, 1 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-01-25 - 2007-10-23
Cahul, str. Victoriei, 16 |
||
1994-09-13 - 2008-12-11
Rîşcani, Corlăteni |
|||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1992-11-30 - 2007-10-23
Cahul, str. Victoriei bd., 16 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
1993-03-17 - 2007-10-23
Cahul, str. Sanatoriului, 12, ap.(of.) 19 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-06-30 - 2007-10-23
Cahul, str. Viteazul Mihai, 39, ap.(of.) 56 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1992-07-01 - 2007-10-23
Cahul, Roşu |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1998-05-13 - 2007-10-26
Cahul, str. Gribov N., 26 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
1993-12-30 - 2007-10-24
Cahul, Moscovei |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1993-04-30 - 2007-10-24
Cahul, str. Garoafelor, 21/6 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1997-11-24 - 2007-10-24
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2007-10-25
Cahul, str. Doinelor, 21 |
||
Administrator |
1995-12-14 - 2017-06-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 1 |
||
Administrator |
2007-11-01 - 2021-06-09
Cahul, str. Basarab Matei, 26/B, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2004-03-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799 |
||
Administrator |
2007-11-05
Cantemir, str. Mioriţa, 18 |
||
Administrator Lichidator |
2007-11-16 - 2021-04-07
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2007-11-01 - 2008-07-03
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1996-11-06 - 2008-06-25
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2020-07-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Benderscaia, 71 |