Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-07-20 - 2008-07-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Rîleev, 1 |
||
Administrator |
2007-07-24 - 2011-08-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vovinţeni str-la 2, 14 |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2002-01-10
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
2002-07-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 99, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1998-06-17 - 2010-03-31
Cahul, str. Strada Veche, 135, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1996-09-12
Cimişlia, str. Eminescu Mihai, 42 |
||
Administrator |
1996-10-08 - 2002-05-30
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1996-07-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tudor Gheorghe, 3 |
||
Administrator |
1996-04-29 - 2001-10-16
Ungheni, str. Brâncuşi C., 5 |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2001-10-09
Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-09-08 - 2007-01-25
Cahul, str. Valea Rece, 7 |
||
Administrator |
2014-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 13/3 |
||
Administrator Lichidator |
1994-11-16 - 2017-02-17
Orhei, str. Miciurin str-la, 5 |
||
Administrator |
1998-06-25 - 2001-10-09
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 63, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2001-11-23 - 2017-06-15
Călăraşi, str. Mitropolit Dosoftei str-la 2, 7 |
||
Lichidator Administrator |
1992-05-26 - 2017-02-17
Orhei, str. Kirov, 26, ap.(of.) 76 |
||
Lichidator Administrator |
1992-09-30 - 2017-02-17
Orhei, str. Negruzzi C., 87 |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2017-06-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53 |
||
Administrator |
1994-10-27 - 1997-11-25
mun. Chişinău, Cricova, str. Mioriţa, 13 |
||
Administrator |
2007-07-27
Floreşti, str. Ciobanu Serghei, 1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-01-30 - 2008-10-03
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2007-07-31 - 2014-11-20
Anenii Noi, Varniţa, str. Hîrbovăţchii leshoz |
||
Lichidator |
2007-02-15 - 2011-08-17
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2010-06-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 120 |
||
Administrator |
2007-01-31
Taraclia, Novosiolovca, str. Miciurin, 7 |
||
Administrator |
1998-01-28
Cahul, str. Seliviorstov Fiodor, 14, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1996-07-16 - 2017-06-15
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Pădurilor, 2/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2009-04-22
Hînceşti, Cărpineni, str. Testemiţanu Nicolae, 6 |
||
Administrator |
2000-09-09 - 2017-12-19
Bălţi, str. 1 Mai, 9/B, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2007-02-05
Cahul, str. Tineretului, 33 |
||
Administrator |
2007-02-13
Cahul, str. Viteazul Mihai, 51, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-04-23 - 2017-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-02-09
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2007-02-15
Cahul, str. Sfatul Ţării, 17 |
||
Întreprinzător Individual RUSU DORIN Administrator al procesului de insolvabilitate Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Bir |
2001-03-19
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Şcolii, 2 |