|
|
1997-09-22 - 2017-03-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 28
|
|
|
|
2008-01-09 - 2010-12-24
Făleşti, Izvoare
|
|
|
|
2008-01-09
Bălţi, str. Tuhacevski, 1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2017-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 41, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2017-02-01 - 2021-09-10
Briceni, Medveja
|
|
|
|
1993-08-03 - 2018-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Plaiului, 24
|
|
|
|
2014-06-06
Taraclia, str. Mira, 8A, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2018-05-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 15
|
|
|
|
2006-04-03
Soroca, Iarova
|
|
|
|
1996-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni str-la 1, 17, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2020-02-12 - 2020-03-09
Edineţ, Cupcini, str. Decebal, 10
|
|
|
|
2007-01-16 - 2009-12-10
Cahul, str. Şolohov M., 34, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2004-07-13 - 2019-04-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/1
|
|
|
|
2007-01-15 - 2008-12-29
Cahul, str. Spirin V., 96, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-01-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2007-03-22 - 2017-06-15
Drochia, str. Cecal Cuzima, 25, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1992-09-15 - 2000-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2020-03-09
Edineţ, Gaşpar
|
|
|
|
1994-05-12 - 2009-05-18
Orhei, str. Eliberării, 51, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1992-07-27 - 2009-04-06
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2004-08-12 - 2020-09-14
Briceni, Trebisăuţi
|
|
|
|
2008-04-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11/3, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-02-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 106
|
|
|
|
2007-01-18 - 2008-06-23
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2014-07-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Plopilor, 5
|
|
|
|
2002-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 115, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-01-16 - 2009-02-12
Cahul, str. Coşbuc G., 47
|
|
|
|
2016-04-19
Bălţi, str. Testemiţeanu N., 7, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2008-03-19 - 2017-06-15
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 8
|
|
|
|
1999-08-11 - 2008-02-01
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17
|
|
|
|
1996-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-10-14 - 2010-06-15
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 139, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2007-01-18 - 2008-07-11
Cahul, Luceşti
|
|
|
|
2007-01-16 - 2008-12-19
Cahul, str. Puşkin A., 39
|
|
|
|
2007-01-18 - 2022-06-07
Taraclia, str. Miciurin, 4
|
|