SAVCA VERJIL
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-06-11 - 2018-12-10
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator |
2010-07-21 - 2016-05-04
Rîşcani, Singureni |