|
|
1997-12-19 - 2017-12-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 83
|
|
|
|
1994-12-16 - 2019-04-22
Ungheni, Rădenii Vechi
|
|
|
|
1995-11-24 - 2019-05-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/2, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2015-01-26
Ştefan Vodă, str. 31 August, 4
|
|
|
|
1995-10-31 - 1997-07-01
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 50
|
|
|
|
2000-06-01 - 2020-03-30
Donduşeni, str. Florilor, 10
|
|
|
|
2008-07-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 18, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2015-02-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 5, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2013-10-30 - 2023-06-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dumbrăvii, 29
|
|
|
|
1992-09-04 - 2017-12-12
Bălţi, str. Sportivă, 4
|
|
|
|
1994-11-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 46
|
|
|
|
2002-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfîntul Andrei, 20, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-01-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65
|
|
|
|
1994-10-06 - 2019-05-30
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Grătieşti, 25
|
|
|
|
1994-12-15 - 2016-05-30
Cahul, Brînza
|
|
|
|
1992-12-23 - 1995-06-30
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2001-10-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/2, ap.(of.) 89
|
|
|
|
1995-03-06 - 2024-02-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 28/3, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2007-01-10 - 2023-04-03
Călăraşi, Vălcineţ
|
|
|
|
1994-08-18 - 2017-12-12
Bălţi, str. Gagarin Iu., 93
|
|
|
|
2013-05-28 - 2019-11-18
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1996-01-25 - 2017-04-12
Călăraşi, str. Biruinţei, 8, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2007-04-19 - 2016-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 133
|
|
|
|
2010-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/6, ap.(of.) 81
|
|
|
|
1995-01-30 - 2017-12-12
Rîşcani, str. Eternităţii, 5, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2001-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 7, ap.(of.) 239
|
|
|
|
2005-09-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 26/1
|
|
|
|
2004-04-07 - 2018-02-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 1
|
|
|
|
2004-08-12 - 2019-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 77, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2006-04-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/3
|
|
|
|
2006-08-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Barbu Lăutaru, 18/1
|
|
|
|
2003-02-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 16/2, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2006-04-25
Briceni, Lipcani, str. Gagarin Iu., 4
|
|
|
|
1994-02-25 - 1995-10-26
Rezina, str. 28 August, 48/49
|
|
|
|
2001-10-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 26/1, ap.(of.) 13
|
|