Services of barbershops and other services of cosmetic cabinets
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-04-07 - 2011-07-11
Bălţi, str. Pirogov N., 47 |
||
Administrator |
2002-10-09 - 2015-12-22
Criuleni, Işnovăţ |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-11-11 - 2016-01-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 71/1 |
||
Administrator |
1992-09-24 - 2016-02-16
Soroca, str. Razin Stepan, 3 |
||
Lichidator Administrator |
2004-12-13 - 2015-12-14
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1993-08-26 - 2016-01-15
Şoldăneşti, str. Păcii, 12, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2015-12-29
Soroca, Ocolina |
||
Administrator Lichidator |
2010-04-14 - 2015-12-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
2012-07-10 - 2015-12-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii, 138 |
||
Administrator |
2005-02-14
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2017-04-04
Căuşeni, Căinari, str. Glavan B. str-la, 6 |
||
Administrator |
1995-10-24 - 2017-04-04
Căuşeni, Căinari, str. Vatutin, 4 |
||
Administrator |
2003-11-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 42, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2003-05-28
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 94 |
||
Administrator |
1995-12-06 - 2017-04-04
Căuşeni, Căinari, str. Mateevici |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 56 |
||
Administrator |
2011-09-30 - 2022-04-18
Criuleni, Măgdăceşti, str. Burebista, 67 |
||
Administrator |
2003-09-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălănescu, 29 |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2021-04-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi str-la, 12 |
||
Administrator Lichidator |
2013-10-23 - 2021-04-16
Călăraşi, str. Creangă Ion, 3 |
||
Administrator |
2010-12-29 - 2022-04-18
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2003-06-30
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
2003-07-14
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2003-11-20
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
1994-04-27 - 2008-02-20
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Vlasov Alexandr, 28 |
||
Administrator |
1993-05-19 - 2007-02-02
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Şevţova Liubovi, 15 |
||
Administrator |
1998-07-03 - 2022-04-19
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 9/1, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
2014-08-26 - 2021-04-21
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-01-18
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 2, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2014-05-29 - 2021-04-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2005-07-04 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 15/2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2015-01-29 - 2021-04-23
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2012-01-03 - 2021-04-26
Criuleni, Sagaidac |
||
Administrator |
1995-12-15
Ungheni, str. Naţională, 97 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-12-18 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 32 |