|
|
2014-09-12
Călăraşi, Sipoteni
|
|
|
|
2014-09-15
Cantemir, Vişniovca
|
|
|
|
2005-01-12 - 2017-10-10
Cahul, str. Garoafelor, 23, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2010-10-22 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 81
|
|
|
|
1994-01-04 - 2023-01-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 9, ap.(of.) 64
|
|
|
|
1996-01-29 - 2018-06-25
Bălţi, str. Bulgară, 144, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2010-05-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tighina, 52, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-05-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2012-04-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimitriu Liuba, 21, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2012-03-30 - 2012-12-28
Sîngerei, Dobrogea Nouă
|
|
|
POPAZ VERA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2008-02-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49A
|
|
|
|
2006-12-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-06-05
Ialoveni, Pojăreni
|
|
|
|
2012-11-26
Glodeni, Cobani
|
|
|
|
1997-04-24 - 2024-06-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 24/3
|
|
|
|
2009-07-21
Glodeni, Iabloana
|
|
|
|
2011-04-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimitriu Liuba, 21, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-09-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 73
|
|
|
|
2011-05-19
Ialoveni, Sociteni
|
|
|
|
2011-02-18
Făleşti, Pruteni
|
|
|
|
2011-06-22
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
2006-05-04
Edineţ, Cupcini, str. Victoriei, 27
|
|
|
|
2004-02-10 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 26/1, ap.(of.) 187
|
|
|
|
2005-01-31 - 2011-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 76, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-06-12 - 2019-08-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 46
|
|
|
|
2004-10-13 - 2020-10-27
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 56/1
|
|
|
|
2001-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 29
|
|
|
|
2008-07-28
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2010-06-25
Glodeni, Sturzovca
|
|
|
|
2010-09-02
Sîngerei, Dumbrăviţa
|
|
|
|
2010-09-01
Rîşcani, Sturzeni
|
|
|
|
2005-04-13 - 2021-03-10
Rezina, Ghiduleni
|
|
|
|
2010-12-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 23, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2002-09-11 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 2/1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2009-10-08 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 62
|
|