|
|
2011-11-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2012-08-22
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Movila lui Burcel, 51, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-02-28
Cahul, Zîrneşti
|
|
|
|
1993-06-16 - 2020-02-12
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
1999-03-31
Cahul, str. Tineretului, 4
|
|
|
|
2001-03-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bancovschii str-la, 3
|
|
|
|
1994-06-10
Făleşti, str. Cozminului, 55
|
|
|
|
1997-01-10
Cantemir, str. Gagarin Iu., 3, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1995-09-27
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 42, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-06-26
Cahul, str. Movilă Petru, 31
|
|
|
|
1998-05-20 - 2004-12-07
Ocniţa, Otaci, str. Cotovschi, 26, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2006-12-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 2/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2008-07-30
mun. Chişinău, Codru, str. Cobzarilor, 41
|
|
|
|
2013-05-23 - 2016-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 20/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1999-10-01 - 2003-05-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 30/5, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1994-11-17 - 2003-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/5, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2002-07-15 - 2003-06-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 43/1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1997-10-09 - 2003-06-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 45/1, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1999-08-05 - 2003-05-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/2, ap.(of.) 99
|
|
|
|
1999-09-06 - 2004-07-06
Străşeni, Vorniceni, str. Hajdău, 36
|
|
|
|
1998-12-03 - 2003-01-17
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
1992-07-16 - 2003-03-25
Bălţi, str. Independenţei, 21
|
|
|
|
1999-12-06 - 2003-06-25
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 9
|
|
|
|
1996-01-24 - 2004-03-13
Rîşcani, str. Gribov N., 12
|
|
|
|
1996-10-15 - 2003-07-17
Cahul, str. Negruzzi C., 119, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1995-05-20
Cantemir, str. Ştefan cel Mare, 14
|
|
|
|
1994-08-09 - 2018-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mileşti, 16, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1999-03-31 - 2003-07-25
Floreşti, str. Decebal, 46
|
|
|
|
2000-02-15 - 2003-07-25
Floreşti, Gura Camencii
|
|
|
|
1996-02-22 - 2003-07-28
Ştefan Vodă, Cioburciu
|
|
|
|
2002-12-10 - 2019-02-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 39, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2005-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Grâului, 2
|
|
|
|
1994-09-15 - 2018-06-22
Bălţi, str. Suceava, 18, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1996-04-08 - 2018-06-22
Bălţi, str. Costin Nicolae H., 18, ap.(of.) 38
|
|