Services of barbershops and other services of cosmetic cabinets
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2009-04-08 - 2021-02-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1995-01-19
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2001-07-24
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 73, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1999-06-01
Bălţi, str. Răutului, 10 |
||
Administrator |
1997-08-04
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
1996-07-11 - 2000-06-28
Sîngerei, Bălăşeşti |
||
Administrator |
2010-07-07 - 2019-11-28
Bălţi, str. Trudovaia str-la, 35 |
||
Administrator |
2015-03-02 - 2019-11-28
Rîşcani, Pociumbăuţi |
||
Administrator |
2003-07-14
Hînceşti, str. Chişinăului, 8, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2006-07-17
Glodeni, str. Suveranităţii, 33 |
||
Administrator Lichidator |
2013-01-26 - 2017-11-14
mun. Chişinău, Cricova, str. Rediului, 6 |
||
Administrator |
1997-05-23 - 2000-10-09
Taraclia, Ciumai |
||
Administrator |
1993-12-07 - 2020-02-07
Criuleni, str. Biruinţei bd., 18, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2020-02-07
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2020-02-07
Criuleni, str. 31 August 1989, 90 |
||
Administrator |
1993-04-13 - 2020-02-07
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 54, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1995-07-10 - 2020-02-07
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1993-05-18
Orhei, str. Eminescu Mihai, 19, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2003-02-03
Orhei, Peresecina |
||
1992-07-23 - 2006-02-08
Orhei, str. Eminescu Mihai, 13 |
|||
Administrator |
2003-02-14 - 2008-10-22
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2008-10-31
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 57 |
||
Administrator |
2013-06-24 - 2020-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/4 |
||
1992-07-23 - 2004-11-18
Orhei, str. Eminescu Mihai, 13 |
|||
Administrator |
1996-07-10
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 44, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1992-07-10
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2003-06-12
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 67 |
||
Administrator Lichidator |
2007-08-14 - 2020-02-04
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
1992-07-23
Orhei, str. Eminescu Mihai, 13 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2024-02-10
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinăului, 44 |
||
Administrator |
1992-06-23 - 2009-01-12
Orhei, str. Lupu Vasile, 34 |
||
Administrator |
1999-11-24 - 2019-11-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32, ap.(of.) 129 |
||
Administrator |
2000-06-26 - 2006-10-11
Şoldăneşti, str. Uzinelor, 51 |
||
Administrator |
2002-03-25 - 2009-06-29
Rezina, str. 27 August, 10, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1992-07-02 - 2009-02-20
Orhei, str. Chişinăului, 2 |