|
|
2010-05-11 - 2023-02-27
mun. Chişinău, Sîngera, str. Mateevici A., 31
|
|
|
|
2012-01-12 - 2024-02-07
mun. Chişinău, Sîngera, str. Cernîşevschi, 18
|
|
|
|
2011-05-11 - 2023-03-02
Ocniţa, Rediul Mare
|
|
|
|
2014-02-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64
|
|
|
|
2014-02-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64
|
|
|
|
2010-10-15 - 2023-03-13
Ocniţa, str. Independenţei, 72, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2012-02-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3
|
|
|
|
2013-01-09
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2012-07-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-03-23
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2/b
|
|
|
|
2009-09-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 123, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1995-05-02 - 2017-03-22
Căuşeni, Căinari, str. Trandafirilor, 25
|
|
|
|
2006-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 2
|
|
|
|
2013-02-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 4/2
|
|
|
|
2004-12-30 - 2023-04-07
mun. Chişinău, Goian
|
|
|
|
2009-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2009-03-06 - 2024-06-18
Taraclia, str. Gogol, 91
|
|
|
|
2012-11-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 16, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2007-10-08
Ocniţa, str. Turghenev, 36, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2008-05-07
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Eminescu Mihai, 55
|
|
|
|
2006-03-30 - 2023-03-30
Rîşcani, Vasileuţi
|
|
|
|
2014-04-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45/A
|
|
|
|
2005-04-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 38
|
|
|
|
2007-04-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 12/4, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-07-03 - 2023-03-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 64, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-06-05
Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 25
|
|
|
|
2011-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Geamăna, 3
|
|
|
|
2004-06-03 - 2024-08-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 16
|
|
|
|
2011-07-15 - 2023-05-29
Leova, str. Independenţei, 48, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1996-05-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
1995-01-06 - 2023-04-07
Făleşti, str. Moldovei, 3
|
|
|
|
2008-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1992-09-08
Rezina, str. 27 August, 70
|
|
|
|
2001-10-09 - 2017-03-01
Bălţi, str. 31 August, 20/B
|
|
|
|
2006-02-06 - 2023-04-13
Floreşti, Gura Căinarului
|
|