Other recreational activities
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-04-12 - 2022-09-29
UTA Găgăuzia, Chioselia Rusă, str. Molodiojnaia, 9, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
2008-04-01 - 2022-09-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. Podgorenilor, 37 |
||
Administrator |
2014-10-28 - 2023-01-12
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator Lichidator |
1998-12-28
Sîngerei, Biruinţa |
||
Administrator |
2013-05-31 - 2022-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 59, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2012-06-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 27 |
||
Administrator |
2010-11-24 - 2022-10-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator Lichidator |
2014-08-21 - 2016-12-20
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2001-04-06 - 2022-10-31
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 124 |
||
Administrator |
2008-08-05 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2013-07-11 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 55, ap.(of.) 135 |
||
Administrator |
2008-08-12 - 2022-11-07
mun. Chişinău, Goianul Nou, str. Alecsandri Vasile, 40 |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2022-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 5/1, ap.(of.) 108 |
||
Administrator |
1998-05-20 - 2022-11-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 8, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2013-08-15
Briceni, Bogdăneşti |
||
Administrator |
2013-11-14
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 129 |
||
Administrator |
2010-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 78 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1994-09-19 - 2022-11-11
Bălţi, str. Larisa bd., 8, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2007-03-07 - 2022-11-15
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
2002-12-12
Orhei, Piatra |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 79 |
||
Administrator |
2000-08-10 - 2017-03-22
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-05-19 - 2022-12-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 127 |
||
Administrator Lichidator |
1999-05-12 - 2023-05-15
Soroca, str. Traian, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2007-08-07 - 2023-05-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
2012-02-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90 |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-24 - 2023-01-13
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 10, ap.(of.) 41 |
||
Lichidator Administrator |
2007-05-22 - 2024-04-09
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 10, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
2012-12-06 - 2023-01-17
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Mateevici A., 40 |
||
Administrator |
2013-09-05 - 2023-01-17
Ialoveni, Cigîrleni |
||
Administrator |
2005-07-20 - 2022-12-14
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2005-01-18
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2009-01-28 - 2022-12-23
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator |
2008-11-28 - 2022-12-23
Ocniţa, str. Creangă Ion, 22 |
||
Administrator Lichidator |
2007-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2/2, ap.(of.) CёM |