Other recreational activities
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-06-15 - 2014-11-20
Cimişlia, Sagaidac |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-09 - 2015-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/7, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator |
2009-09-25 - 2014-12-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălănescu, 46, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator Administrator |
2009-12-01 - 2015-02-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 152 |
||
Administrator |
2013-04-25 - 2015-03-02
Cantemir, Lărguţa |
||
Lichidator Administrator |
2007-05-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/1 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2015-03-30
Sîngerei, str. Independenţei, 185 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
2007-08-24 - 2015-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 19 |
||
Administrator |
2010-10-27 - 2015-03-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 9/1, ap.(of.) 76 |
||
Administrator Lichidator |
2010-04-28 - 2015-04-28
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 11/3 |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-07 - 2015-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Deal, 17/B |
||
Administrator |
2012-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 59/1 |
||
Administrator |
2012-11-20 - 2015-04-03
Bălţi, str. Rîbalko Pavel str-la, 10 |
||
Administrator |
2013-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6 |
||
Administrator |
1999-08-24 - 2015-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 31/1, ap.(of.) 1A |
||
Administrator Lichidator |
2001-11-01 - 2015-10-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-02-05 - 2015-10-05
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator Lichidator |
2007-05-11 - 2015-08-12
Bălţi, str. Kiev, 59 |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-29 - 2015-07-10
Bălţi, str. Bulgară, 74/a |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-25 - 2015-08-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 276 |
||
Lichidator |
2012-11-13 - 2015-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 4, ap.(of.) 156 |
||
Administrator Administrator |
2012-10-24
Cahul, str. Viteazul Mihai, 43, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2013-08-01 - 2020-06-18
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-11-11 - 2016-01-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 71/1 |
||
Lichidator Administrator |
2005-05-31 - 2015-11-23
Bălţi, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 35 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2005-05-23 - 2016-02-23
Edineţ, Cupcini, str. Ştefan cel Mare, 66 |
||
Administrator |
2006-04-20 - 2016-01-29
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 67 |
||
Administrator |
2009-02-05 - 2015-12-04
Edineţ, Parcova |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2010-04-20 - 2016-02-05
Bălţi, str. Goncearov, 24 |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2016-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/1, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2012-09-20 - 2015-10-29
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator Lichidator |
2013-10-10 - 2015-11-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 3, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
2013-12-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 49/1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2014-05-15 - 2015-12-14
Cimişlia, Gura Galbenei |