|
|
2009-03-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/2, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2010-08-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 513
|
|
|
|
1997-02-03 - 2020-11-20
mun. Chişinău, Codru, str. Olimpicilor str-la 2, 2
|
|
|
|
2005-07-26
Căuşeni, str. Mateevici Alexei, 11
|
|
|
|
2011-04-18 - 2018-12-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 72, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2005-03-31 - 2012-07-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-07-21 - 2012-10-25
Glodeni, Petrunea
|
|
|
|
2006-02-02 - 2012-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/3, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2007-03-28 - 2012-07-27
Ialoveni, Moleşti
|
|
|
|
1995-11-14 - 2012-11-22
Bălţi, 6, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1999-12-15 - 2012-12-21
Bălţi, str. Boţu Pavel, 87, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2008-11-28 - 2012-08-16
Tiraspol, str. Iunosti, 27, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2010-05-27 - 2012-09-28
Criuleni, Bălăşeşti
|
|
|
|
2011-12-23 - 2012-08-21
Dubăsari, Oxentea
|
|
|
|
2011-11-21 - 2012-09-17
Făleşti, str. Mateevici A., 77
|
|
|
|
1995-02-17 - 2018-04-04
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-02-17 - 2018-02-22
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 94
|
|
|
|
2002-10-09 - 2017-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 51, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2002-11-26 - 2017-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 3, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1997-04-03 - 2016-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ceachir M., 16
|
|
|
|
1995-01-09 - 2018-12-14
Orhei, Isacova
|
|
|
|
2002-11-08 - 2016-03-02
Edineţ, Hincăuţi
|
|
|
|
1995-06-19 - 2018-04-25
Bălţi, str. Cikalov V., 48
|
|
|
|
1997-01-04 - 2017-07-31
Briceni, Colicăuţi
|
|
|
|
2003-06-09 - 2013-06-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/10
|
|
|
|
2013-09-27 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
1995-11-01 - 2015-10-06
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 30, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2009-09-07 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/10, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2000-09-25 - 2014-06-09
Cantemir, str. Luceafărul, 21
|
|
|
|
2003-09-30 - 2016-02-22
Hînceşti, Bujor
|
|
|
|
1994-03-15 - 2015-07-09
Orhei, str. Stere C., 13
|
|
|
|
2012-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 77, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2009-08-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 42/4
|
|
|
|
2012-05-21 - 2020-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/1
|
|
|
|
2000-04-07 - 2015-07-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 24
|
|