|
|
2001-02-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5/b, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-10-29 - 2018-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 24/3, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1994-02-03 - 2020-05-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22
|
|
|
|
2007-08-17 - 2023-07-06
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 2/A
|
|
|
|
2003-04-15 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 21, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28
|
|
|
|
2008-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2013-12-06 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Maiakovski Vl., 2
|
|
|
|
2001-01-05
Bălţi, str. Neculce Ion, 41
|
|
|
|
2008-02-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 91/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2008-08-25 - 2019-08-15
mun. Chişinău, Tohatin, str. Sadoveanu M., 2
|
|
|
|
2010-01-29
Străşeni, Găleşti
|
|
|
|
1992-06-29 - 2020-02-12
Făleşti, str. Barbu Lăutaru, 23
|
|
|
|
2010-11-17 - 2020-02-12
Făleşti, Risipeni
|
|
|
|
1996-01-05
Bălţi, str. Franco I., 35
|
|
|
|
2005-10-20 - 2023-10-17
Briceni, Halahora de Sus
|
|
|
|
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4
|
|
|
|
2004-07-23 - 2022-03-02
Hînceşti, Cărpineni, str. Independenţei, 6
|
|
|
|
2009-06-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5
|
|
|
|
2011-11-11 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32/2, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2011-10-24 - 2021-12-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6
|
|
|
|
2000-09-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 212
|
|
|
|
2014-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 3/2, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2015-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2007-04-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 10
|
|
|
|
2014-03-19 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii, 134/V
|
|
|
|
2001-04-02
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Sadovaia, 119
|
|
|
|
2001-03-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bancovschii str-la, 3
|
|
|
|
2014-12-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 15/1
|
|
|
|
1999-10-08 - 2024-06-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/5
|
|
|
|
1998-08-25
Ocniţa, str. Burebista, 67, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2008-07-30
mun. Chişinău, Codru, str. Cobzarilor, 41
|
|
|
|
1998-10-07 - 2004-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 2
|
|
|
|
2002-06-03 - 2004-08-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21/1, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1998-08-12 - 2003-10-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22, ap.(of.) 240
|
|