|
|
2011-09-06 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-09-23
Ungheni, Cetireni
|
|
|
|
2005-06-15 - 2012-10-04
Drochia, str. Gudanov Evghenii, 11
|
|
|
|
1998-04-03 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22/3, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2008-07-10
Bălţi, str. Kievului, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-11-01
Căuşeni, Tocuz
|
|
|
|
2012-04-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimitriu Liuba, 21, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2014-11-20 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 28/1
|
|
|
|
2012-11-08
Străşeni, Sireţi
|
|
|
|
1999-04-13 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 339
|
|
|
|
2011-06-22
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
1997-02-07
Leova, Tochile-Răducani
|
|
|
|
2010-01-13
Străşeni, Zubreşti
|
|
|
|
2010-09-01
Rîşcani, Sturzeni
|
|
|
|
1999-05-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2009-02-24 - 2011-06-07
Sîngerei, Mărineşti
|
|
|
|
2003-12-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 37
|
|
|
|
1999-12-15 - 2019-08-23
Făleşti, Năvîrneţ
|
|
|
|
2009-10-08 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 62
|
|
|
|
2015-02-13
Rezina, str. Lupu Vasile, 20
|
|
|
|
1997-06-03 - 2019-08-28
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31
|
|
|
|
1999-10-08 - 2023-10-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 132
|
|
|
|
2000-05-30 - 2018-11-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1993-10-22 - 2019-06-06
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 59, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1997-02-13 - 2019-03-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 51/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2012-05-15 - 2013-01-02
Cimişlia, Iurievca
|
|
|
|
2002-03-14 - 2015-03-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1995-12-27 - 2013-10-16
Ialoveni, str. Cişmele, 21
|
|
|
|
1996-06-07 - 2016-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1997-12-24 - 2016-02-01
Taraclia, Tvardiţa, str. Frunze M., 43
|
|
|
|
1999-11-09 - 2016-03-03
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 25, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1992-10-19 - 2016-03-23
Cahul, Andruşul de Jos
|
|
|
|
2003-07-01 - 2017-03-01
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-08-19 - 2017-03-01
Bălţi, str. Decebal, 166, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2002-01-10 - 2017-02-06
Bălţi, str. 31 August, 59, ap.(of.) 16
|
|