|
|
1994-10-05 - 2023-06-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 72/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-10-23 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2012-04-12 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 4
|
|
|
|
2010-11-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 4
|
|
|
|
2001-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina str-la, 15/2, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2011-12-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 4
|
|
|
|
1992-09-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 60
|
|
|
|
2005-04-25 - 2012-11-26
Făleşti, Scumpia
|
|
|
|
2006-09-21 - 2012-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/7, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2008-07-01 - 2012-09-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 22/2
|
|
|
|
1997-06-12 - 2019-07-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 12/1, ap.(of.) 151
|
|
|
|
2008-11-28 - 2012-08-16
Tiraspol, str. Iunosti, 27, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-04-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 104, ap.(of.) 203
|
|
|
|
2009-06-09 - 2012-09-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9/2, ap.(of.) 36C
|
|
|
|
2009-12-31 - 2012-12-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 30/2
|
|
|
|
2000-06-22 - 2012-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 1/5
|
|
|
|
2011-12-09 - 2012-10-12
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August 1989, 10
|
|
|
|
2006-03-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 114
|
|
|
|
1997-04-03 - 2016-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ceachir M., 16
|
|
|
|
2005-08-11 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 37, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1998-04-13 - 2015-04-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lătăreţu Maria, 32
|
|
|
|
2000-02-03 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 10
|
|
|
|
1992-09-03 - 2014-05-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 81
|
|
|
|
2013-03-04 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2013-09-27 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 97
|
|
|
|
2010-02-01 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 16, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2012-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 77, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2001-06-22 - 2017-03-14
Soroca, str. Racovăţ, 23
|
|
|
|
2013-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin Ivan, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-04-06 - 2018-11-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 10/2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2004-06-07 - 2014-12-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 48, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2004-01-13 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 14, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2011-01-28 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 1f
|
|
|
|
2000-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 2
|
|