|
|
1993-01-29
Edineţ, str. Independenţei, 33
|
|
|
|
1997-11-11 - 2020-01-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dzerjinski, 8
|
|
|
|
1997-09-22 - 2020-02-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 32
|
|
|
|
1995-08-22 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/5
|
|
|
|
2011-11-23 - 2020-01-15
Bălţi, str. Decebal, 121/D, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2002-12-19 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tăbăcăria Nouă, 34
|
|
|
|
1995-11-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2004-10-04 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 31
|
|
|
|
2004-12-16 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2008-09-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Movilă Petru, 9
|
|
|
|
2009-07-20 - 2020-05-15
Bălţi, str. 31 August, 20/b, ap.(of.) 808
|
|
|
|
2011-02-08 - 2020-05-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Decebal, 14
|
|
|
|
1997-09-29 - 2020-03-20
Străşeni, Bucovăţ
|
|
|
|
2014-07-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 31
|
|
|
|
2012-03-01 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 35, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1993-07-14 - 2020-05-19
Sîngerei, str. <, 12, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2006-05-15 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2005-11-24
Drochia, str. Sfatul Ţării, 13/A
|
|
|
|
2005-12-19 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2001-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/3, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2013-10-11 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 29/2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-12-12 - 2020-05-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bulgară, 102
|
|
|
|
2008-02-04 - 2020-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2004-02-18 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 156
|
|
|
|
2005-08-03 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crîngului, 12, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2000-04-11 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139
|
|
|
|
1999-12-15 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 37/2, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2008-02-04 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 25, ap.(of.) 73A
|
|
|
|
1998-09-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 4, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-09-11 - 2020-06-01
Anenii Noi, Todireşti, str. Livezilor, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-02-02 - 2011-07-01
Anenii Noi, Ruseni
|
|
|
|
1997-03-06
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2003-10-27 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 62, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2013-05-07 - 2020-06-04
Taraclia, Balabanu, str. Molodiojnaia, 12
|
|
|
|
2014-02-13
Briceni, str. Cehov, 5
|
|